Společenství vlastníků jednotek pro Bytový dům Adina - Klínovec u vleku má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro Bytový dům Adina - Klínovec u vleku (09308237) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 163, 43191 Loučná pod Klínovcem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 2020 Společenství vlastníků jednotek pro Bytový dům Adina - Klínovec u vleku má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro Bytový dům Adina - Klínovec u vleku nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro Bytový dům Adina - Klínovec u vleku na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 7. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 19992 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09308237 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro Bytový dům Adina - Klínovec u vleku | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.7.2020 |
Zapsána dne: | 14.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 163, Loučná pod Klínovcem 43191, Česká republika | 18.2.2021 |
---|---|---|
Adresa: | K pérovně 1616/2, Praha 10200, Česká republika | 14.7.2020 - 18.2.2021 |
předseda společenství vlastníků | Ing. Květoslava Blažková |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2024 |
Adresa | 133, 36001 Pila |
předseda společenství vlastníků | Ing. Květoslava Hejlová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2021 do 24.7.2024 |
Adresa | 133, 36001 Pila |
předseda společenství vlastníků | Pavel Zapletal |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2020 do 18.2.2021 |
Adresa | Brněnská 470, 66459 Telnice |
IČO: | 09308237 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro Bytový dům Adina - Klínovec u vleku |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Loučná pod Klínovcem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 7. 2020 |
Sídlo: | 163, Loučná pod Klínovcem 43191 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |