Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2416 v Žatci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2416 v Žatci (25444778) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Příkrá 2416, 43801 Žatec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 2002 Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2416 v Žatci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2416 v Žatci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2416 v Žatci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 230 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25444778 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek 2416 v Žatci | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.4.2002 |
Zapsána dne: | 3.4.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 3.4.2002 - 11.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Příkrá 2416, Žatec 43801, Česká republika | 11.11.2016 |
---|
Místopředseda výboru | Štěpánka Šilhanová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2017 |
Adresa | Příkrá 2416, 43801 Žatec |
Člen výboru | Naděžda Munková |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2017 |
Adresa | Příkrá 2416, 43801 Žatec |
Předseda výboru | Danuše Filingerová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2017 |
Adresa | Příkrá 2416, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Martin Šipula |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 |
Adresa | Příkrá 2417, 43801 Žatec |
Člen výboru | Naděžda Munková |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 |
Adresa | Příkrá 2416, 43801 Žatec |
Člen výboru | Jan Vápeník |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 |
Adresa | Husova 2060, 43801 Žatec |
Předseda výboru | Danuše Filingerová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 |
Adresa | Příkrá 2416, 43801 Žatec |
Člen výboru | Štěpánka Šilhanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 |
Adresa | Příkrá 2416, 43801 Žatec |
Člen výboru | Jan Vápeník |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 2.3.2017 |
Adresa | Husova 2060, 43801 Žatec |
Předseda výboru | Danuše Filingerová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 2.3.2017 |
Adresa | Příkrá 2416, 43801 Žatec |
Člen výboru | Naděžda Munková |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 2.3.2017 |
Adresa | Příkrá 2416, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Martin Šipula |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 2.3.2017 |
Adresa | Příkrá 2417, 43801 Žatec |
Člen výboru | Štěpánka Šilhanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 2.3.2017 |
Adresa | Příkrá 2416, 43801 Žatec |
Člen výboru | Štěpánka Šilhanová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2009 do 11.11.2016 |
Adresa | Příkrá 2416, Žatec |
Člen výboru | Jan Vápeník |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2009 do 11.11.2016 |
Adresa | Husova 2060, Žatec |
Člen výboru | Naděžda Munková |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2009 do 11.11.2016 |
Adresa | Příkrá 2416, Žatec |
Místopředseda výboru | Martin Šipula |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2009 do 11.11.2016 |
Adresa | Příkrá 2416, Žatec |
Předseda výboru | Danuše Filingerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2009 do 11.11.2016 |
Adresa | Příkrá 2416, Žatec |
Předseda výboru | Danuše Filingerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2002 do 3.6.2009 |
Adresa | Příkrá 2416, Žatec |
Místopředseda výboru | Martin Šipula |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2002 do 3.6.2009 |
Adresa | Příkrá 2416, Žatec |
Člen výboru | Naděžda Munková |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2002 do 3.6.2009 |
Adresa | Příkrá 2416, Žatec |
IČO: | 25444778 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2416 v Žatci |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Žatec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 4. 2002 |
Sídlo: | Příkrá 2416, Žatec 43801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |