Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2415 v Žatci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2415 v Žatci (25444751) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Příkrá 2415, 43801 Žatec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 2002 Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2415 v Žatci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2415 v Žatci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2415 v Žatci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 231 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25444751 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2415 v Žatci | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.4.2002 |
Zapsána dne: | 3.4.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 3.4.2002 - 11.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Příkrá 2415, Žatec 43801, Česká republika | 11.11.2016 |
---|
Předseda výboru | Petr Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2023 |
Adresa | Příkrá 2415, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Jaroslav Kollmann |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2023 |
Adresa | Příkrá 2415, 43801 Žatec |
Člen výboru | Radek Hons |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2023 |
Adresa | Příkrá 2415, 43801 Žatec |
Předseda výboru | Jaroslav Kollmann |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2018 do 8.8.2023 |
Adresa | Příkrá 2415, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Petr Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2018 do 8.8.2023 |
Adresa | Příkrá 2415, 43801 Žatec |
Člen výboru | Radek Hons |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2018 do 8.8.2023 |
Adresa | Příkrá 2415, 43801 Žatec |
Předseda výboru | Radek Hons |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2013 do 4.10.2018 |
Adresa | Příkrá 2415, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Karel Dyršmíd |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2013 do 4.10.2018 |
Adresa | Volyňských Čechů 2734, 43801 Žatec |
Člen výboru | Petr Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2013 do 4.10.2018 |
Adresa | Příkrá 2415, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Karel Dyršmíd |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2013 do 4.10.2018 |
Adresa | Volyňských Čechů 2734, 43801 Žatec |
Člen výboru | Petr Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2013 do 4.10.2018 |
Adresa | Příkrá 2415, 43801 Žatec |
Předseda výboru | Radek Hons |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2013 do 4.10.2018 |
Adresa | Příkrá 2415, 43801 Žatec |
Člen výboru | Petr Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2008 do 20.9.2013 |
Adresa | Příkrá 2415, Žatec |
Místopředseda výboru | Karel Dyršmíd |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2008 do 20.9.2013 |
Adresa | Volyňských Čechů 2734, Žatec |
Předseda výboru | Radek Hons |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2008 do 20.9.2013 |
Adresa | Příkrá 2415, Žatec |
Předseda výboru | Alexander Weidisch |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2002 do 9.8.2008 |
Adresa | Příkrá 2415, Žatec |
Místopředseda výboru | Blanka Barešová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2002 do 9.8.2008 |
Adresa | Příkrá 2415, Žatec |
Člen výboru | Alena Slavíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2002 do 9.8.2008 |
Adresa | Příkrá 2415, Žatec |
IČO: | 25444751 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Příkrá 2415 v Žatci |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Žatec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 4. 2002 |
Sídlo: | Příkrá 2415, Žatec 43801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |