Společenství vlastníků jednotek, Příbram VIII/80 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek, Příbram VIII/80 (86771175) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Školy 80, 26101 Příbram. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 2005 Společenství vlastníků jednotek, Příbram VIII/80 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek, Příbram VIII/80 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek, Příbram VIII/80 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 7. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5861 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 86771175 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek, Příbram VIII/80 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.7.2005 |
Zapsána dne: | 1.7.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Školy 80, Příbram VIII 26101, Česká republika | 1.7.2005 |
---|
místopředseda výboru | Hana Koňaříková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram |
člen výboru | Marek Susko |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | Polní 366, 35491 Lázně Kynžvart |
člen výboru | Petra Synková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram |
předseda výboru | Alena Kolská |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram |
místopředseda výboru | Hana Koňaříková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 1.6.2022 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram |
člen výboru | Petra Synková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 1.6.2022 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram |
člen výboru | Marek Susko |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 1.6.2022 |
Adresa | Polní 366, 35491 Lázně Kynžvart |
předseda výboru | Alena Kolská |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 1.6.2022 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram |
Člen výboru | Jiří Fikar |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2013 do 13.6.2017 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram |
Místopředseda výboru | Hana Koňaříková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2013 do 13.6.2017 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram |
Předseda výboru | Alena Kolská |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2013 do 13.6.2017 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram |
místopředseda výboru | Hana Koňaříková |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2009 do 21.3.2013 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram VIII |
člen výboru | Václav Vršecký |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2009 do 21.3.2013 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram VIII |
předseda výboru | Alena Kolská |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2009 do 21.3.2013 |
Adresa | U Školy 80, 26101 Příbram VIII |
místopředseda výboru | Ing. Alena Jirochová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2005 do 25.2.2009 |
Adresa | U Školy 80, Příbram VIII |
předseda výboru | Ing. Matěj Bábíček |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2005 do 25.2.2009 |
Adresa | U Školy 80, Příbram VIII |
člen výboru | Jiří Fikar |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2005 do 25.2.2009 |
Adresa | U Školy 80, Příbram VIII |
člen výboru | Martina Petříková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2005 do 20.2.2008 |
Adresa | U Školy 80, Příbram VIII |
IČO: | 86771175 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek, Příbram VIII/80 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Příbram |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 2. 2005 |
Sídlo: | U Školy 80, Příbram 26101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |