Společenství vlastníků jednotek Příbram VII, čp. 188 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Příbram VII, čp. 188 (26716917) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Gen. Kholla 188, 26101 Příbram. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 8. 2002 Společenství vlastníků jednotek Příbram VII, čp. 188 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Příbram VII, čp. 188 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Příbram VII, čp. 188 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 8. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2589 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26716917 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Příbram VII, čp. 188 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.8.2002 |
Zapsána dne: | 22.8.2002 | |
Den vzniku společenství: 23.1.2002 | 22.8.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gen. Kholla 188, Příbram 26101, Česká republika | 22.8.2002 |
---|
místopředseda | Ida Budilová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2024 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
člen | Vladimír Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2024 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
předseda | Václava Kupková |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2024 |
Adresa | 117, 26223 Buková u Příbramě |
člen | Ida Budilová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2023 do 26.3.2024 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
předseda | Pavel Hrma |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2023 do 26.3.2024 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
místopředseda | Vladimír Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2021 do 26.3.2024 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
člen výboru | Ida Budilová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2017 do 1.2.2023 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
předseda výboru | Pavel Hrma |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2017 do 1.2.2023 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
místopředseda výboru | Václav Pivoňka |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2017 do 14.9.2020 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
předseda výboru | Pavel Hrma |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2013 do 8.3.2017 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
místopředseda výboru | Václav Pivoňka |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2013 do 8.3.2017 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
člen výboru | Ida Budilová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2013 do 8.3.2017 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
předseda výboru | Pavel Hrma |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2006 do 2.3.2013 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
místopředseda výboru | Václav Pivoňka |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2006 do 2.3.2013 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
člen | Ida Budilová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2002 do 2.3.2013 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
předseda | Marie Lopourová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2003 do 11.8.2006 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
místopředseda | Pavel Hrma |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2003 do 11.8.2006 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
předseda | Stanislav Bartoníček |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2002 do 30.12.2003 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
místopředseda | Marie Lopourová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2002 do 30.12.2003 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
člen | Pavel Hrma |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2002 do 30.12.2003 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
člen | Irena Knorrová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2002 do 30.12.2003 |
Adresa | Gen. Kholla 188, 26101 Příbram |
IČO: | 26716917 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Příbram VII, čp. 188 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Příbram |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 8. 2002 |
Sídlo: | Gen. Kholla 188, Příbram 26101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |