Společenství vlastníků jednotek Poříční č.p. 1008 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Poříční č.p. 1008 (25470493) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Poříční 1008, 47001 Česká Lípa. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2003 Společenství vlastníků jednotek Poříční č.p. 1008 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Poříční č.p. 1008 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Poříční č.p. 1008 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 27. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1332 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25470493 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Poříční č.p. 1008 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.6.2003 |
Zapsána dne: | 27.6.2003 | |
Den vzniku: 01.07.2000. | 27.6.2003 - 15.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Poříční 1008, Česká Lípa 47001, Česká republika | 15.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Poříční č.p. 1008, Česká Lípa 47001, Česká republika | 27.6.2003 - 15.7.2016 |
předseda společenství vlastníků | Ing. Petr Kabát |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 |
Adresa | Poříční 1008, 47001 Česká Lípa |
pověřený vlastník | Petr Kabát |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2013 do 15.7.2016 |
Adresa | Poříční 1008, 47001 Česká Lípa |
předseda výboru | Petr Kabát |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2009 do 2.11.2013 |
Adresa | Poříční č.p. 1008, Česká Lípa |
místopředseda výboru | Karel Port |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2009 do 2.11.2013 |
Adresa | Poříční č.p. 1008, 47001 Česká Lípa |
člen výboru | Gabriela Šťastná |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2009 do 2.11.2013 |
Adresa | Poříční č.p. 1008, Česká Lípa |
člen výboru | Karel Port |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2006 do 28.7.2009 |
Adresa | Poříční č.p.1008, 47001 Česká Lípa |
místopředseda výboru | Robert Macko |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2006 do 28.7.2009 |
Adresa | Poříční č.p.1008, Česká Lípa |
předseda výboru | Petr Kabát |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2006 do 28.7.2009 |
Adresa | Poříční č.p.1008, Česká Lípa |
Předseda | Robert Macko |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2003 do 25.5.2006 |
Adresa | Poříční č.p. 1008, Česká Lípa |
Místopředseda | Petr Kabát |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2003 do 25.5.2006 |
Adresa | Sosnová č.p. 58, Česká Lípa |
Člen | Karel Port |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2003 do 25.5.2006 |
Adresa | Poříční č.p. 1008, Česká Lípa |
IČO: | 25470493 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Poříční č.p. 1008 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 6. 2003 |
Sídlo: | Poříční 1008, Česká Lípa 47001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |