Společenství vlastníků jednotek Polní 811, Ždánice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Polní 811, Ždánice (26900769) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Polní 811, 69632 Ždánice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 7. 2003 Společenství vlastníků jednotek Polní 811, Ždánice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Polní 811, Ždánice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Polní 811, Ždánice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3680 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26900769 | |
Jméno: | Bytový dům čp. 811 ul. Polní, Ždánice, společenství | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.7.2003 |
Zapsána dne: | 30.7.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 30.7.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Polní 811, Ždánice 69632, Česká republika | 15.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Polní 811, Ždánice , Česká republika | 30.7.2003 - 15.2.2016 |
předseda výboru | Miroslav Dlapa |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2016 |
Adresa | Polní 811, 69632 Ždánice |
místopředseda výboru | Ivana Dubná |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2016 |
Adresa | Polní 811, 69632 Ždánice |
člen výboru | Ivana Klíčová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2016 |
Adresa | Polní 811, 69632 Ždánice |
místopředseda | Emilie Valihrachová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2003 do 15.2.2016 |
Adresa | Polní 811, Ždánice |
člen | Ivana Klíčová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2003 do 15.2.2016 |
Adresa | Polní 811, Ždánice |
předseda | Miroslav Dlapa |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2003 do 15.2.2016 |
Adresa | Polní 811, Ždánice |
IČO: | 26900769 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Polní 811, Ždánice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Ždánice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 7. 2003 |
Sídlo: | Polní 811, Ždánice 69632 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |