Společenství vlastníků jednotek Pokratická č.p. 1850, Litoměřice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Pokratická č.p. 1850, Litoměřice (25484770) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 2004 Společenství vlastníků jednotek Pokratická č.p. 1850, Litoměřice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Pokratická č.p. 1850, Litoměřice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Pokratická č.p. 1850, Litoměřice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 17. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2914 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25484770 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Pokratická č.p. 1850, Litoměřice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.3.2004 |
Zapsána dne: | 17.3.2004 | |
Společenství vzniklo dne 20.8. 2003. | 17.3.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pokratická č.p. 1850, Litoměřice 41201, Česká republika | 17.3.2004 |
---|
Předseda | Pavel Kucler |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2022 |
Adresa | Pokratická 1850/77, 41201 Litoměřice |
Místopředseda | Václav Solnař |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2023 |
Adresa | Pokratická 1850/79, 41201 Litoměřice |
Místopředseda | Václav Solnař |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2009 do 19.1.2023 |
Adresa | Pokratická č.p. 1850/79, 41201 Litoměřice |
Předseda | Pavel Kucler |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2009 do 8.12.2022 |
Adresa | Pokratická 1850/77, Litoměřice |
Člen | Zdenka Haponová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2007 do 11.9.2018 |
Adresa | Pokratická 1850/77, Litoměřice |
Předseda | Květa Voborská |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2007 do 28.10.2009 |
Adresa | Pokratická 1850/77, Litoměřice |
Místopředseda | Věra Viková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2007 do 28.10.2009 |
Adresa | Pokratická 1850/79, Litoměřice |
Člen | Pavel Kucler |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2007 do 28.10.2009 |
Adresa | Pokratická 1850/77, Litoměřice |
Předseda | Robert Kůtek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 15.6.2007 |
Adresa | Pražská č.p. 104, Terezín |
Místopředseda | Rudolf Kopal |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 15.6.2007 |
Adresa | Pokratická č.p. 1850/77, Litoměřice |
Člen | Květa Voborská |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 15.6.2007 |
Adresa | Pokratiská č.p. 1850/77, Litoměřice |
Člen | Mečislav Bartůšek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 15.6.2007 |
Adresa | Pokratická č.p. 1850/77, Litoměřice |
Člen | Věra Viková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 15.6.2007 |
Adresa | Pokratická č.p. 1850/79, Litoměřice |
IČO: | 25484770 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Pokratická č.p. 1850, Litoměřice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 3. 2004 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |