Společenství vlastníků jednotek Podměstí 2159 a 2160 v Žatci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Podměstí 2159 a 2160 v Žatci (70910502) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Podměstí 2159, 43801 Žatec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 2001 Společenství vlastníků jednotek Podměstí 2159 a 2160 v Žatci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Podměstí 2159 a 2160 v Žatci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Podměstí 2159 a 2160 v Žatci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 7. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 577 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70910502 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Podměstí 2159 a 2160 v Žatci | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.7.2001 |
Zapsána dne: | 3.7.2001 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 3.7.2001 - 14.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podměstí 2159, Žatec 43801, Česká republika | 14.11.2016 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Jiří Čonka |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 |
Adresa | Podměstí 2159, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Eva Sporišová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2009 do 29.12.2015 |
Adresa | Podměstí 2159, 43801 Žatec |
Předseda výboru | Jiří Čonka |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2010 do 29.12.2015 |
Adresa | Podměstí 2159, 43801 Žatec |
Člen výboru | Jitka Filipová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 29.12.2015 |
Adresa | Podměstí 2159, 43801 Žatec |
Člen výboru | Denisa Lukášová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 28.12.2012 |
Adresa | Podměstí 2159, 43801 Žatec |
Člen výboru | Jitka Filipová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 28.12.2012 |
Adresa | Podměstí 2159, 43801 Žatec |
Předseda výboru | Jiří Čonka |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 27.10.2010 |
Adresa | Podměstí 2159, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Eva Sporišová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2003 do 23.6.2009 |
Adresa | Podměstí 2159, 43801 Žatec |
Předseda výboru | Stanislav Rubeš |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2003 do 5.12.2007 |
Adresa | Podměstí 2160, 43801 Žatec |
Člen výboru | Jiří Čonka |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2005 do 5.12.2007 |
Adresa | Podměstí 2159, 43801 Žatec |
Člen výboru | Vladislav Černý |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2003 do 8.12.2005 |
Adresa | Podměstí 2160, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Eva Sporišová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2001 do 22.7.2003 |
Adresa | Podměstí 2159, Žatec |
Předseda výboru | Stanislav Rubeš |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2001 do 22.7.2003 |
Adresa | Podměstí 2160, Žatec |
Člen výboru | Ján Hudec |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2001 do 22.7.2003 |
Adresa | Podměstí 2159, Žatec |
IČO: | 70910502 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Podměstí 2159 a 2160 v Žatci |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Žatec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 4. 2001 |
Sídlo: | Podměstí 2159, Žatec 43801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |