Společenství vlastníků jednotek Pod Stadionem č.p. 412-414, Klášterec nad Ohří má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Pod Stadionem č.p. 412-414, Klášterec nad Ohří (75125315) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pod Stadionem 412, 43151 Klášterec nad Ohří. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2008 Společenství vlastníků jednotek Pod Stadionem č.p. 412-414, Klášterec nad Ohří má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Pod Stadionem č.p. 412-414, Klášterec nad Ohří nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Pod Stadionem č.p. 412-414, Klášterec nad Ohří na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4266 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75125315 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 412-414, Pod Stadionem, Klášterec nad Ohří | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.2.2008 |
Zapsána dne: | 28.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Stadionem 412, Klášterec nad Ohří 43151, Česká republika | 20.10.2016 |
---|
předseda výboru | Martin Biša |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2018 |
Adresa | Pod Stadionem 412, 43151 Klášterec nad Ohří |
místopředseda výboru | Irena Klementová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2018 |
Adresa | Pod Stadionem 414, 43151 Klášterec nad Ohří |
člen výboru | Vlastimil Johanovský |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2018 |
Adresa | Pod Stadionem 413, 43151 Klášterec nad Ohří |
Člen výboru | Václav Gall |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2013 |
Adresa | Pod Stadionem 414, 43151 Klášterec nad Ohří |
Místopředseda výboru | Irena Klementová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2013 |
Adresa | Pod Stadionem 414, 43151 Klášterec nad Ohří |
Předseda výboru | Martin Biša |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2013 |
Adresa | Pod Stadionem 412, 43151 Klášterec nad Ohří |
Předseda výboru | Martin Biša |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2013 do 10.10.2018 |
Adresa | Pod Stadionem 412, 43151 Klášterec nad Ohří |
Místopředseda výboru | Irena Klementová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2013 do 10.10.2018 |
Adresa | Pod Stadionem 414, 43151 Klášterec nad Ohří |
Člen výboru | Václav Gall |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2013 do 10.10.2018 |
Adresa | Pod Stadionem 414, 43151 Klášterec nad Ohří |
Místopředseda výboru | Irena Klementová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2008 do 3.8.2013 |
Adresa | Pod Stadionem 414, Klášterec nad Ohří |
Člen výboru | Václav Gall |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2008 do 3.8.2013 |
Adresa | Pod Stadionem 414, Klášterec nad Ohří |
Předseda výboru | Martin Biša |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2008 do 3.8.2013 |
Adresa | Pod Stadionem 412, Klášterec nad Ohří |
IČO: | 75125315 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Pod Stadionem č.p. 412-414, Klášterec nad Ohří |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Klášterec nad Ohří |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 1. 2008 |
Sídlo: | Pod Stadionem 412, Klášterec nad Ohří 43151 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |