Společenství vlastníků jednotek Palackého 1668/4, Litoměřice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Palackého 1668/4, Litoměřice (25457217) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Palackého 1668/4, 41201 Litoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 2002 Společenství vlastníků jednotek Palackého 1668/4, Litoměřice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Palackého 1668/4, Litoměřice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Palackého 1668/4, Litoměřice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 11. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1639 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25457217 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Palackého 1668/4, Litoměřice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.12.2002 |
Zapsána dne: | 11.12.2002 | |
Společenství vzniklo dne 1.7.2000 | 11.12.2002 - 7.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 1668/4, Litoměřice 41201, Česká republika | 7.11.2016 |
---|
předseda výboru | Mgr. Vlastimil Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | Palackého 1668/4, 41201 Litoměřice |
člen výboru | Ida Kvašňáková |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | Palackého 1668/4, 41201 Litoměřice |
člen výboru | Ing. Jan Vintrich |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | Palackého 1668/4, 41201 Litoměřice |
člen výboru | Ida Kvašňáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2016 do 15.7.2020 |
Adresa | Palackého 1668/4, 41201 Litoměřice |
člen výboru | Ing. Jan Vintrich |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2016 do 15.7.2020 |
Adresa | Palackého 1668/4, 41201 Litoměřice |
předseda výboru | Mgr. Vlastimil Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2016 do 15.7.2020 |
Adresa | Palackého 1668/4, 41201 Litoměřice |
Předseda výboru | Mgr. Vlastimil Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2011 do 2.2.2016 |
Adresa | Palackého 1668/4, 41201 Litoměřice |
Člen | MUDr. Jan Laryš |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2011 do 2.2.2016 |
Adresa | Palackého 1668/4, 41201 Litoměřice |
Člen | Ida Kvašňáková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2011 do 2.2.2016 |
Adresa | Palackého 1668/4, 41201 Litoměřice |
Předseda | Miroslav Roček |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2004 do 26.1.2011 |
Adresa | Palackého 1668/4, Litoměřice |
Člen | MUDr. Jan Laryš |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2004 do 26.1.2011 |
Adresa | Palackého 1668/4, Litoměřice |
Člen | Ida Kvašňáková |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2006 do 26.1.2011 |
Adresa | Palackého 1668/4, Litoměřice |
Člen | Tadeusz Stolarski |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2004 do 21.11.2006 |
Adresa | Palackého 1668/4, Litoměřice |
Předseda | Ing. Pavel Čampulka |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2002 do 30.12.2004 |
Adresa | Palackého 1668/4, Litoměřice |
Místopředseda | MUDr. Viktor Jenšovský |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2002 do 30.12.2004 |
Adresa | Palackého 1668/4, Litoměřice |
Člen | Tadeusz Stolarski |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2002 do 30.12.2004 |
Adresa | Palackého 1668/4, Litoměřice |
IČO: | 25457217 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Palackého 1668/4, Litoměřice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 12. 2002 |
Sídlo: | Palackého 1668/4, Litoměřice 41201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |