Společenství vlastníků jednotek Osada míru 302 747 22 Dolní Benešov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Osada míru 302 747 22 Dolní Benešov (26812878) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Osada míru 302, 74722 Dolní Benešov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 8. 2003 Společenství vlastníků jednotek Osada míru 302 747 22 Dolní Benešov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Osada míru 302 747 22 Dolní Benešov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Osada míru 302 747 22 Dolní Benešov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3500 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26812878 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Osada míru 302 747 22 Dolní Benešov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.8.2003 |
Zapsána dne: | 8.8.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor | 5.3.2014 - 14.12.2016 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 Orgány společenství: - shromáždění - výbor | 8.8.2003 - 5.3.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Osada míru 302, Dolní Benešov 74722, Česká republika | 5.3.2014 |
---|
člen výboru | Hana Králová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 |
Adresa | Osada míru 302, 74722 Dolní Benešov |
předseda výboru | Sylva Laskovská |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 |
Adresa | Polní 486, 74719 Bohuslavice |
místopředseda výboru | Lukáš Palovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 |
Adresa | Petra Bezruče 685, 74722 Dolní Benešov |
člen výboru | Veronika Pavelková |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | Osada míru 302, 74722 Dolní Benešov |
člen výboru | Pavel Kozelek |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | Osada míru 302, 74722 Dolní Benešov |
předseda výboru | Lukáš Palovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | Petra Bezruče 685, 74722 Dolní Benešov |
člen výboru | Hana Králová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 14.12.2016 |
Adresa | Osada míru 302, 74722 Dolní Benešov |
předseda výboru | Sylva Laskovská |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 14.12.2016 |
Adresa | Polní 486, 74719 Bohuslavice |
místopředseda výboru | Lukáš Palovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 14.12.2016 |
Adresa | Petra Bezruče 685, 74722 Dolní Benešov |
místopředseda výboru | Lukáš Palovský |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 15.1.2016 |
Adresa | Osada míru 302, 74722 Dolní Benešov |
předseda výboru | Sylva Laskovská |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 22.7.2014 |
Adresa | Osada míru 302, 74722 Dolní Benešov |
předseda výboru | Sylva Laskovská |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2003 do 5.3.2014 |
Adresa | Osada míru 302, 74722 Dolní Benešov |
člen výboru | Hana Králová |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2003 do 5.3.2014 |
Adresa | Osada míru 302, 74722 Dolní Benešov |
místopředseda výboru | Lukáš Palovský |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2008 do 5.3.2014 |
Adresa | Osada míru 302, 74722 Dolní Benešov |
místopředseda výboru | Alena Večerková |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2003 do 29.7.2008 |
Adresa | Osada míru 302, 74722 Dolní Benešov |
IČO: | 26812878 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Osada míru 302 747 22 Dolní Benešov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Dolní Benešov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 8. 2003 |
Sídlo: | Osada míru 302, Dolní Benešov 74722 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |