Společenství vlastníků jednotek Ortenovo náměstí 14, Praha má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Ortenovo náměstí 14, Praha (27959864) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 9. 2007 Společenství vlastníků jednotek Ortenovo náměstí 14, Praha má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Ortenovo náměstí 14, Praha nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Ortenovo náměstí 14, Praha na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 9. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8129 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27959864 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Ortenovo náměstí 14, Praha | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.9.2007 |
Zapsána dne: | 26.9.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ortenovo náměstí 1494/14, Praha 7 17000, Česká republika | 26.9.2007 |
---|
předseda výboru | Ing.arch. Ivo Štaudner |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha |
místopředseda výboru | ing. Pavel Majer |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha |
člen výboru | Ing. Petr Kneř |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha |
místopředseda výboru | Pavel Majer |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 do 14.2.2023 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha |
člen výboru | Soňa Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 14.2.2023 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha |
předseda výboru | Ing. arch. Ivo Štaudner |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 do 14.2.2023 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha |
člen výboru | Ing. Petr Kneř |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2023 do 14.2.2023 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha |
člen výboru | Ing. Petr Kneř |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2007 do 24.1.2023 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha 7 |
místopředseda výboru | Pavel Majer |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2007 do 27.7.2022 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha 7 |
předseda výboru | Ing. arch. Ivo Štaudner |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2007 do 9.12.2016 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha 7 |
předseda výboru | Ing. arch. Ivo Štaudner |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2007 do 9.12.2016 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha 7 |
člen výboru | Soňa Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2007 do 17.6.2016 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha 7 |
člen výboru | Vítězslav Kulawiec |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2014 do 30.5.2014 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha 7 |
člen výboru | Mgr. Martin Valo |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2007 do 21.3.2014 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1494/14, 17000 Praha 7 |
IČO: | 27959864 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Ortenovo náměstí 14, Praha |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 9. 2007 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |