Společenství vlastníků jednotek Omlenická č.p. 450, Kaplice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Omlenická č.p. 450, Kaplice (26047870) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Omlenická 450, 38241 Kaplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 6. 2002 Společenství vlastníků jednotek Omlenická č.p. 450, Kaplice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Omlenická č.p. 450, Kaplice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Omlenická č.p. 450, Kaplice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 28. 6. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 618 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26047870 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Omlenická č.p. 450, Kaplice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.6.2002 |
Zapsána dne: | 28.6.2002 | |
Datum vzniku společenství : 16.1.2002 | 28.6.2002 - 7.8.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Omlenická 450, Kaplice 38241, Česká republika | 2.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Omlenická 450, Kaplice 38241, Česká republika | 28.6.2002 - 2.11.2016 |
předseda výboru společenství | Jiří Kotlas |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Omlenická 450, 38241 Kaplice |
místopředsedkyně výboru společenství | Petra Mocková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Omlenická 450, 38241 Kaplice |
člen výboru společenství | Vladislav Adámek |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Omlenická 450, 38241 Kaplice |
Předseda výboru | Jana Kotlasová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2021 do 7.8.2024 |
Adresa | Polní 1058, 38241 Kaplice |
místopředseda výboru | Vladislav Adámek |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2020 do 7.8.2024 |
Adresa | Omlenická 450, 38241 Kaplice |
člen výboru | Petra Mocková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2020 do 7.8.2024 |
Adresa | Omlenická 450, 38241 Kaplice |
Předseda výboru | Jana Kotlasová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 22.1.2021 |
Adresa | Šumavská 890, 38241 Kaplice |
Člen výboru | Vladimír Ján |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 27.10.2020 |
Adresa | Omlenická 450, 38241 Kaplice |
Mísotpředseda výboru | MUDr. Ivanka Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 27.10.2020 |
Adresa | Omlenická 450, 38241 Kaplice |
Předseda výboru | Jana Kotlasová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2002 do 2.11.2016 |
Adresa | Omlenická 450, 38241 Kaplice |
Mísotpředseda výboru | MUDr. Ivanka Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2002 do 2.11.2016 |
Adresa | Omlenická 450, 38241 Kaplice |
Člen výboru | Vladimír Ján |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2002 do 2.11.2016 |
Adresa | Omlenická 450, 38241 Kaplice |
IČO: | 26047870 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Omlenická č.p. 450, Kaplice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Kaplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 6. 2002 |
Sídlo: | Omlenická 450, Kaplice 38241 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |