Společenství vlastníků jednotek Olomouc, Generála Píky čp. 226, 227 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Olomouc, Generála Píky čp. 226, 227 (26795680) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 2. 2003 Společenství vlastníků jednotek Olomouc, Generála Píky čp. 226, 227 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Olomouc, Generála Píky čp. 226, 227 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Olomouc, Generála Píky čp. 226, 227 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2560 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26795680 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Olomouc, Generála Píky čp. 226, 227 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.2.2003 |
Zapsána dne: | 15.2.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 16.10.2012 - 20.12.2017 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 15.2.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 15.2.2003 - 16.10.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ulice Generála Píky čp.226/5, Olomouc-9 , Česká republika | 15.2.2003 |
---|
předseda společenství vlastníků | Sylva Hejtmanová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2022 |
Adresa | Gen. Píky 226/5, 77900 Olomouc |
předseda společenství vlastníků | Sylva Hejtmanová |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2017 do 8.12.2022 |
Adresa | Gen. Píky 226/5, 77900 Olomouc |
pověřený vlastník | Sylva Hejtmanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2012 do 20.12.2017 |
Adresa | Gen. Píky 226/5, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Jindřiška Petrželová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2003 do 16.10.2012 |
Adresa | Generála Píky 227/7, Olomouc |
člen výboru | Marie Oborná |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2003 do 16.10.2012 |
Adresa | Generála Píky 227/7, Olomouc |
člen výboru | Sylva Hejtmanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2010 do 16.10.2012 |
Adresa | Gen. Píky 226/5, 77900 Olomouc |
člen výboru | Bohuslav Kozel |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2003 do 16.7.2010 |
Adresa | Generála Píky 226/5, Olomouc |
IČO: | 26795680 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Olomouc, Generála Píky čp. 226, 227 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 2. 2003 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |