Společenství vlastníků jednotek obytného domu U Dvora 925/9, Jihlava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek obytného domu U Dvora 925/9, Jihlava (27738761) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Dvora 925/9, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 8. 2007 Společenství vlastníků jednotek obytného domu U Dvora 925/9, Jihlava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek obytného domu U Dvora 925/9, Jihlava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek obytného domu U Dvora 925/9, Jihlava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 8. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5793 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27738761 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek obytného domu U Dvora 925/9, Jihlava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.8.2007 |
Zapsána dne: | 8.8.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Dvora 925/9, Jihlava 58601, Česká republika | 8.8.2007 |
---|
pověřený vlastník | David Vytiska |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2012 |
Adresa | U Dvora 925/9, 58601 Jihlava |
pověřený vlastník | Petr Měrtl |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2010 do 3.4.2012 |
Adresa | U Dvora 925/9, 58601 Jihlava |
předseda | Ing. Tomáš Jančí |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2007 do 2.2.2010 |
Adresa | Malý Beranov 52, 58603 Jihlava |
místopředseda | David Vytiska |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2007 do 2.2.2010 |
Adresa | U Dvora 925/9, 58601 Jihlava |
člen | Josef Resl |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2007 do 2.2.2010 |
Adresa | U Dvora 925/9, 58601 Jihlava |
IČO: | 27738761 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek obytného domu U Dvora 925/9, Jihlava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 8. 2007 |
Sídlo: | U Dvora 925/9, Jihlava 58601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |