Společenství vlastníků jednotek obytného domu Slavíčkova 4224/22, 4225/24, 4226/26, Jihlava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Slavíčkova 4224/22, 4225/24, 4226/26, Jihlava (26910870) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Slavíčkova 4224/22, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 2003 Společenství vlastníků jednotek obytného domu Slavíčkova 4224/22, 4225/24, 4226/26, Jihlava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek obytného domu Slavíčkova 4224/22, 4225/24, 4226/26, Jihlava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek obytného domu Slavíčkova 4224/22, 4225/24, 4226/26, Jihlava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 12. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3963 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26910870 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek obytného domu Slavíčkova 4224/22, 4225/24, 4226/26, Jihlava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.12.2003 |
Zapsána dne: | 4.12.2003 | |
Den vzniku společenství: 19.06.2003 | 4.12.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slavíčkova 4224/22, Jihlava 58601, Česká republika | 29.12.2016 |
---|
místopředseda výboru | Vít Majer |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2022 |
Adresa | Slavíčkova 4226/26, 58601 Jihlava |
člen výboru | Jaroslav Zelený |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2022 |
Adresa | Slavíčkova 4225/24, 58601 Jihlava |
předseda výboru | Jan Svěrák |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2022 |
Adresa | Slavíčkova 4225/24, 58601 Jihlava |
člen výboru | Martin Boháček |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2022 do 10.12.2022 |
Adresa | 5. května 3335/22, 58601 Jihlava |
místopředseda výboru | Vít Majer |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2016 do 10.12.2022 |
Adresa | Slavíčkova 4226/26, 58601 Jihlava |
předseda výboru | Jan Svěrák |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2016 do 10.12.2022 |
Adresa | Slavíčkova 4225/24, 58601 Jihlava |
člen výboru | Martin Boháček |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2016 do 12.1.2022 |
Adresa | Slavíčkova 4224/22, 58601 Jihlava |
předseda výboru | Vlastimil Kaisler |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2014 do 29.12.2016 |
Adresa | Slavíčkova 4225/24, 58601 Jihlava |
místopředseda výboru | Vít Majer |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2014 do 29.12.2016 |
Adresa | Slavíčkova 4226/26, 58601 Jihlava |
člen výboru | Martin Boháček |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2014 do 29.12.2016 |
Adresa | Slavíčkova 4224/22, 58601 Jihlava |
členka | Hana Svěráková |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2009 do 4.10.2014 |
Adresa | Slavíčkova 4225/24, 58601 Jihlava |
místopředseda | Jaroslav Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2009 do 4.10.2014 |
Adresa | Slavíčkova 4226/26, 56801 Jihlava |
předseda | Rudolf Berka |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2009 do 4.10.2014 |
Adresa | Slavíčkova 4224/22, 58601 Jihlava |
předseda | Petr Lupač |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2005 do 3.6.2009 |
Adresa | Slavíčkova 4224/22, 58601 Jihlava |
místopředseda | Jaroslav Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2005 do 3.6.2009 |
Adresa | Slavíčkova 4226/26, 56801 Jihlava |
člen | Hana Svěráková |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2005 do 3.6.2009 |
Adresa | Slavíčkova 4225/24, 58601 Jihlava |
místopředseda | František Lysák |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2003 do 14.11.2005 |
Adresa | Slavíčkova 4226/26, Jihlava |
předseda | Rudolf Berka |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2003 do 14.11.2005 |
Adresa | Slavíčkova 4224/22, Jihlava |
člen | Vratislav Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2003 do 14.11.2005 |
Adresa | Slavíčkova 4225/24, Jihlava |
IČO: | 26910870 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek obytného domu Slavíčkova 4224/22, 4225/24, 4226/26, Jihlava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 12. 2003 |
Sídlo: | Slavíčkova 4224/22, Jihlava 58601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |