Společenství vlastníků jednotek obytného domu Dušejov 118 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Dušejov 118 (27689182) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 118, 58805 Dušejov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2006 Společenství vlastníků jednotek obytného domu Dušejov 118 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek obytného domu Dušejov 118 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek obytného domu Dušejov 118 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5185 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27689182 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek obytného domu Dušejov 118 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.6.2006 |
Zapsána dne: | 27.6.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 118, Dušejov 58805, Česká republika | 27.6.2006 |
---|
předseda | Ing. Zdeněk Pech |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2016 |
Adresa | 118, 58805 Dušejov |
členka | Jaroslava Nečadová |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2023 |
Adresa | 118, 58805 Dušejov |
místopředseda | Bohumír Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2023 |
Adresa | 118, 58805 Dušejov |
místopředseda | Bohumír Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2006 do 29.1.2023 |
Adresa | 118, 58805 Dušejov |
členka | Jaroslava Nečadová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2006 do 24.1.2023 |
Adresa | 118, 58805 Dušejov |
členka | Jindřiška Zadražilová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2006 do 28.12.2022 |
Adresa | 118, 58805 Dušejov |
předseda | Ing. Zdeněk Pech |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2006 do 26.11.2016 |
Adresa | 118, 58805 Dušejov |
IČO: | 27689182 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek obytného domu Dušejov 118 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Dušejov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 6. 2006 |
Sídlo: | 118, Dušejov 58805 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |