Společenství vlastníků jednotek obytného domu čp. 165, Větrný Jeníkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek obytného domu čp. 165, Větrný Jeníkov (26928329) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 165, 58842 Větrný Jeníkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 5. 2004 Společenství vlastníků jednotek obytného domu čp. 165, Větrný Jeníkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek obytného domu čp. 165, Větrný Jeníkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek obytného domu čp. 165, Větrný Jeníkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4215 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26928329 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek obytného domu čp. 165, Větrný Jeníkov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.5.2004 |
Zapsána dne: | 27.5.2004 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 27.5.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 165, Větrný Jeníkov 58842, Česká republika | 28.7.2016 |
---|
předseda společenství vlastníků | Pavlína Pilátová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 |
Adresa | 165, 58842 Větrný Jeníkov |
pověřený vlastník | Šárka Gorinčojová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 28.7.2016 |
Adresa | Rabasova 2306, 26901 Rakovník |
pověřený vlastník | Šárka Gorinčojová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2012 do 15.7.2016 |
Adresa | 165, 58842 Větrný Jeníkov |
místopředsedkyně | Zdeňka Havlová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 29.5.2012 |
Adresa | 165, 58842 Větrný Jeníkov |
předsedkyně | Šárka Gorinčojová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 29.5.2012 |
Adresa | 165, 58842 Větrný Jeníkov |
členka | Pavlína Helarová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 29.5.2012 |
Adresa | 165, 58842 Větrný Jeníkov |
předseda | Andrea Kocmanová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2004 do 22.8.2007 |
Adresa | 165, Větrný Jeníkov |
místopředseda | Daniel Čech |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2004 do 22.8.2007 |
Adresa | 165, Větrný Jeníkov |
člen | Pavlína Helarová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2004 do 22.8.2007 |
Adresa | 165, Větrný Jeníkov |
IČO: | 26928329 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek obytného domu čp. 165, Větrný Jeníkov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Větrný Jeníkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 5. 2004 |
Sídlo: | 165, Větrný Jeníkov 58842 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |