Společenství vlastníků jednotek Obora 669, Vlašim má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Obora 669, Vlašim (75080834) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Obora 669, 25801 Vlašim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 8. 2006 Společenství vlastníků jednotek Obora 669, Vlašim má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Obora 669, Vlašim nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Obora 669, Vlašim na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6874 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75080834 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek čp. 669 Vlašim | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.8.2006 |
Zapsána dne: | 2.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Obora 669, Vlašim 25801, Česká republika | 13.10.2015 |
---|
předseda společenství | Mgr. Světlana Foxová |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2021 |
Adresa | Obora 669, 25801 Vlašim |
předseda společenství | Mgr. Světlana Foxová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2020 do 22.4.2021 |
Adresa | Obora 669, 25801 Vlašim |
předseda společenství | Mgr. Světlana Doubková |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2015 do 23.8.2020 |
Adresa | Obora 669, 25801 Vlašim |
pověřený vlastník | Mgr. Světlana Doubková |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2011 do 13.10.2015 |
Adresa | Obora 669, 25801 Vlašim |
pověřený vlastník | Mgr. Světlana Doubková |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2006 do 3.6.2011 |
Adresa | Obora 669, 25801 Vlašim |
IČO: | 75080834 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Obora 669, Vlašim |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Vlašim |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 4. 2006 |
Sídlo: | Obora 669, Vlašim 25801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |