Společenství vlastníků jednotek Oblouková 143/14, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Oblouková 143/14, Opava (25912429) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Oblouková 143/14, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 7. 2002 Společenství vlastníků jednotek Oblouková 143/14, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Oblouková 143/14, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Oblouková 143/14, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 7. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1769 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25912429 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Oblouková 143/14, Opava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.7.2002 |
Zapsána dne: | 25.7.2002 | |
Den vzniku společenství: 9.5.2002 | 25.7.2002 - 7.6.2016 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 25.7.2002 - 25.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Oblouková 143/14, Opava 74601, Česká republika | 7.6.2016 |
---|
místopředseda výboru | Zdeňka Jašková |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | Oblouková 143/14, 74601 Opava |
člen výboru | Florentina Konarská |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | Oblouková 143/14, 74601 Opava |
předseda výboru | Jaroslava Hlavjenková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | Oblouková 143/14, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Zdeňka Jašková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 11.2.2022 |
Adresa | Oblouková 143/14, 74601 Opava |
člen výboru | Florentina Konarská |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 11.2.2022 |
Adresa | Oblouková 143/14, 74601 Opava |
předseda výboru | Jaroslava Hlavjenková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 11.2.2022 |
Adresa | Oblouková 143/14, 74601 Opava |
předseda společenství vlastníků | Bc. Oldřich Malota |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2016 do 17.1.2017 |
Adresa | Olomoucká 591/57, 74601 Opava |
předseda společenství vlastníků | Bc. Oldřich Malota |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2016 do 17.1.2017 |
Adresa | Olomoucká 591/57, 74601 Opava |
člen výboru | Jana Koukalová |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2012 do 25.6.2016 |
Adresa | 201, 74767 Hrabyně |
člen výboru | Dana Glosová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 do 25.6.2016 |
Adresa | Krnovská 260/118, 74707 Opava |
předseda výboru | Ing. Vladislava Nestrojová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 do 25.6.2016 |
Adresa | Bezručova 490, 74731 Velké Hoštice |
místopředseda výboru | Lucie Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2016 do 25.6.2016 |
Adresa | Hradecká 2683/38, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Lucie Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2012 do 1.5.2016 |
Adresa | Oblouková 143/14, 74601 Opava |
předseda výboru | Ing. Vladislava Nestrojová |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2012 do 5.3.2015 |
Adresa | Oblouková 143/14, 74601 Opava |
člen výboru | Dana Kalinová |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2012 do 25.7.2014 |
Adresa | Olomoucká 544/47, 74601 Opava |
předseda výboru | Jaroslava Hlavjenková |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2002 do 31.10.2012 |
Adresa | Oblouková 26, 74601 Opava |
člen výboru | Florentina Konarská |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2002 do 31.10.2012 |
Adresa | Oblouková 143/14, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Ing. Vladislava Nestrojová |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2006 do 31.10.2012 |
Adresa | Oblouková 143/14, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Marek Dýčka |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2002 do 11.1.2006 |
Adresa | Oblouková 143/14, 74601 Opava |
IČO: | 25912429 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Oblouková 143/14, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 7. 2002 |
Sídlo: | Oblouková 143/14, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |