Společenství vlastníků jednotek Nový Berštejn č.p.8, Dubá má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Nový Berštejn č.p.8, Dubá (05109078) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 8, 47201 Dubá. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 6. 2016 Společenství vlastníků jednotek Nový Berštejn č.p.8, Dubá má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Nový Berštejn č.p.8, Dubá nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Nový Berštejn č.p.8, Dubá na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6740 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05109078 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Nový Berštejn č.p.8, Dubá | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.6.2016 |
Zapsána dne: | 28.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 8, Dubá 47201, Česká republika | 28.6.2016 |
---|
Předseda výboru | Ing. Anna Ložková |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2021 |
Adresa | 8, 47201 Dubá |
Místopředseda výboru | Tomáš Hrouda |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2021 |
Adresa | 8, 47201 Dubá |
Člen výboru | Zdeněk Bystrý |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2021 |
Adresa | 8, 47201 Dubá |
člen výboru | Zdeněk Bystrý |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2019 do 17.11.2021 |
Adresa | 8, 47201 Dubá |
místopředseda výboru | Tomáš Hrouda |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2017 do 17.11.2021 |
Adresa | 8, 47201 Dubá |
předseda výboru | Anna Ložková Bc. |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 17.11.2021 |
Adresa | 8, 47201 Dubá |
člen výboru | Františka Švecová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2017 do 4.7.2019 |
Adresa | Vančurova 483/11, 40004 Trmice |
člen výboru | Františka Švecová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 6.12.2017 |
Adresa | 8, 47201 Dubá |
člen výboru | Františka Švecová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 6.12.2017 |
Adresa | 8, 47201 Dubá |
místopředseda výboru | Tomáš Hrouda |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 do 1.3.2017 |
Adresa | Masarykovo náměstí 138/1, 47141 Dubá |
místopředseda výboru | Tomáš Hrouda |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 do 1.3.2017 |
Adresa | Masarykovo náměstí 138/1, 47141 Dubá |
místopředseda výboru | Tomáš Hrouda |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 14.12.2016 |
Adresa | Nedamovská 202/162, 47141 Dubá |
místopředseda výboru | Tomáš Hrouda |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 14.12.2016 |
Adresa | Nedamovská 202/162, 47141 Dubá |
IČO: | 05109078 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Nový Berštejn č.p.8, Dubá |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Dubá |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 6. 2016 |
Sídlo: | 8, Dubá 47201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |