Společenství vlastníků jednotek Novosady 447,448 a 449 v Litovli má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Novosady 447,448 a 449 v Litovli (27823318) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Novosady 449/16, 78401 Litovel. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2007 Společenství vlastníků jednotek Novosady 447,448 a 449 v Litovli má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Novosady 447,448 a 449 v Litovli nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Novosady 447,448 a 449 v Litovli na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10013 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27823318 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Novosady 447,448 a 449 v Litovli | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.12.2007 |
Zapsána dne: | 28.12.2007 | |
den vzniku společenství : 19.9.2007 orgány společenství : - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.12.2007 - 14.2.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novosady 449/16, Litovel 78401, Česká republika | 23.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Novosady 449/16, Litovel 78401, Česká republika | 28.12.2007 - 23.11.2016 |
Předseda společenství vlastníků | Šárka Šromová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | Novosady 448/14B, 78401 Litovel |
místopředseda výboru | Ing. Petr Kabeš |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 21.9.2022 |
Adresa | Novosady 449/16, 78401 Litovel |
člen výboru | Pavlína Debnárová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 21.9.2022 |
Adresa | Novosady 449/16, 78401 Litovel |
člen výboru | Jarmila Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 21.9.2022 |
Adresa | Novosady 448/14B, 78401 Litovel |
předseda výboru | Josef Mejzeš |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 21.9.2022 |
Adresa | Novosady 447/20, 78401 Litovel |
místopředseda výboru | Ing. Petr Kabeš |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2007 do 23.11.2016 |
Adresa | Novosady 449/16, 78401 Litovel |
člen výboru | Pavlína Debnárová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2007 do 23.11.2016 |
Adresa | Novosady 449/16, 78401 Litovel |
člen výboru | Jarmila Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2007 do 23.11.2016 |
Adresa | Novosady 448/14B, 78401 Litovel |
předseda výboru | Josef Mejzeš |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 23.11.2016 |
Adresa | Karla Sedláka 1222/6, 78401 Litovel |
předseda výboru | Josef Mejzeš |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2009 do 12.3.2010 |
Adresa | Novosady 447/20, 78401 Litovel |
předseda výboru | Ing. Tomáš Zatloukal |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2007 do 25.3.2009 |
Adresa | Novosady 447/20, 78401 Litovel |
IČO: | 27823318 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Novosady 447,448 a 449 v Litovli |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Litovel |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 12. 2007 |
Sídlo: | Novosady 449/16, Litovel 78401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |