Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 105, Trutnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 105, Trutnov (27542271) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Novodvorská 105, 54101 Trutnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 2008 Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 105, Trutnov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 105, Trutnov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 105, Trutnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 2. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4218 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27542271 | |
Jméno: | Společenství pro dům Novodvorská 105, Trutnov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.7.2008 |
Zapsána dne: | 2.7.2008 | |
den vzniku společenství 22.1.2008 | 2.7.2008 - 25.1.2017 | |
orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 2.7.2008 - 25.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novodvorská 105, Trutnov 54101, Česká republika | 18.10.2016 |
---|
Předseda výboru | Vladimír Wenke |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
Místopředseda výboru | Tomáš Křivský |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
Člen výboru | Martin Schreiber |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
místopředseda výboru | Tomáš Křivský |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 2.2.2022 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
člen výboru | Martin Schreiber |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 2.2.2022 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
Předseda výboru | František Folc |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2021 do 2.2.2022 |
Adresa | Procházkova 520, 54101 Trutnov |
Předseda výboru | František Folc |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2018 do 10.1.2021 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
předseda výboru | Mgr. Pavel Kuřitka |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 28.4.2018 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
předseda výboru | Mgr. Pavel Kuřitka |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 28.4.2018 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
Člen výboru | Martin Schreiber |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 25.1.2017 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
Místopředseda výboru | Tomáš Křivský |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 25.1.2017 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
Předseda výboru | Pavel Kuřitka |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 25.1.2017 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
Místopředseda výboru | Tomáš Křivský |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 25.1.2017 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
Člen výboru | Martin Schreiber |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 25.1.2017 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
Předseda výboru | Pavel Kuřitka |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 25.1.2017 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
Předseda výboru | Pavel Kuřitka |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2008 do 18.10.2016 |
Adresa | Novodvorská 105, Trutnov |
Místopředseda výboru | Tomáš Křivský |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2008 do 18.10.2016 |
Adresa | Novodvorská 105, Trutnov |
Člen výboru | Martin Schreiber |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2011 do 18.10.2016 |
Adresa | Novodvorská 105, 54101 Trutnov |
Člen výboru | Mgr. Karel Polzer |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2008 do 15.6.2011 |
Adresa | Novodvorská 105, Trutnov |
IČO: | 27542271 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 105, Trutnov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Trutnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 7. 2008 |
Sídlo: | Novodvorská 105, Trutnov 54101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |