Společenství vlastníků jednotek Nová 114 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Nová 114 (26922193) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nová 114, 76821 Kvasice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 2004 Společenství vlastníků jednotek Nová 114 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Nová 114 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Nová 114 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4134 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26922193 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Nová 114 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.4.2004 |
Zapsána dne: | 1.4.2004 | |
Právní poměry společenství se řídí stanovami ve znění ze dne 17. 12. 2015. | 31.1.2018 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 1.4.2004 - 31.1.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nová 114, Kvasice 76821, Česká republika | 31.1.2018 |
---|
Místopředseda výboru | Vlasta Tomaštíková |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2018 |
Adresa | Nová 114, 76821 Kvasice |
Člen výboru | Pavlína Slavíková |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2018 |
Adresa | Nová 114, 76821 Kvasice |
Předseda výboru | René Koukal |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 |
Adresa | Krajina 289, 76821 Kvasice |
Předseda výboru | René Koukal |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2018 do 20.5.2020 |
Adresa | Nová 114, 76821 Kvasice |
předseda výboru | René Koukal |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2010 do 31.1.2018 |
Adresa | Nová 114, 76821 Kvasice |
místopředseda výboru | Vlasta Tomaštíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2010 do 31.1.2018 |
Adresa | Nová 114, 76821 Kvasice |
člen výboru | Pavlína Slavíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2010 do 31.1.2018 |
Adresa | Nová 114, 76821 Kvasice |
Člen výboru | Pavlína Slavíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2006 do 5.11.2010 |
Adresa | Nová 114, Kvasice |
Předseda výboru | René Koukal |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2006 do 5.11.2010 |
Adresa | Nová 114, Kvasice |
Místopředseda výboru | Vlasta Tomaštíková |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2009 do 5.11.2010 |
Adresa | Nová 114, 76821 Kvasice |
Místopředseda výboru | Vlasta Tomaštíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2004 do 15.1.2009 |
Adresa | Nová 114, 76821 Kvasice |
Člen výboru | René Koukal |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2004 do 19.9.2006 |
Adresa | Nová 114, 76821 Kvasice |
Předseda výboru | Antonín Andrýsek |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2004 do 19.9.2006 |
Adresa | Nová 114, 76821 Kvasice |
IČO: | 26922193 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Nová 114 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kvasice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 4. 2004 |
Sídlo: | Nová 114, Kvasice 76821 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |