Společenství vlastníků jednotek Neumannova 10,12 Plzeň má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Neumannova 10,12 Plzeň (26322927) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Neumannova 2067/12, 32600 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2001 Společenství vlastníků jednotek Neumannova 10,12 Plzeň má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Neumannova 10,12 Plzeň nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Neumannova 10,12 Plzeň na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 9. 2. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 387 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26322927 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Neumannova 10,12 Plzeň | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.2.2001 |
Zapsána dne: | 9.2.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Neumannova 2067/12, Plzeň 32600, Česká republika | 24.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Neumannova 2066/10, Plzeň 32600, Česká republika | 9.2.2001 - 24.9.2015 |
Člen výboru | Květa Železná |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2021 |
Adresa | Neumannova 2067/12, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Dana Nápravníková |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2021 |
Adresa | Neumannova 2066/10, 32600 Plzeň |
Předseda | Jaroslav Šlajs |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2021 |
Adresa | Neumannova 2067/12, 32600 Plzeň |
člen výboru | Eva Podešvová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 do 21.7.2021 |
Adresa | Šimerova 415/2, 30100 Plzeň |
člen výboru | Dana Nápravníková |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2015 do 21.7.2021 |
Adresa | Neumannova 2066/10, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Jaroslav Šlajs |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2015 do 21.7.2021 |
Adresa | Neumannova 2067/12, 32600 Plzeň |
člen | Eva Podešvová |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2021 do 21.7.2021 |
Adresa | Šimerova 415/2, 30100 Plzeň |
člen výboru | Eva Podešvová |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2015 do 5.5.2021 |
Adresa | Neumannova 2066/10, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Jaroslav Šlajs |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2011 do 24.9.2015 |
Adresa | Neumannova 12, Plzeň |
místopředseda výboru | Květa Železná |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2011 do 24.9.2015 |
Adresa | Neumannova 12, Plzeň |
člen výboru | Dana Náprávníková |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2011 do 24.9.2015 |
Adresa | Neumannova 10, Plzeň |
člen výboru | Dana Náprávníková |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2008 do 4.3.2011 |
Adresa | Neumannova 10, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Jaroslav Šlajs |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2008 do 4.3.2011 |
Adresa | Gerská 36, 32300 Plzeň |
předseda výboru | Květa Železná |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2008 do 4.3.2011 |
Adresa | Neumannova 12, 32600 Plzeň |
Předseda výboru | Ing. František Podešva |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2002 do 15.3.2008 |
Adresa | Neumannova 10, 32600 Plzeň |
Místopředseda výboru | Zdeňka Dolejšová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2002 do 15.3.2008 |
Adresa | Neumannova 10, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Ing. Václav Šlauf |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2002 do 15.3.2008 |
Adresa | Neumannova 12, 32600 Plzeň |
Pověřený vlastník | Mgr. Jaroslava Křivánková |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2001 do 4.6.2002 |
Adresa | Neumannova 12, 32600 Plzeň |
IČO: | 26322927 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Neumannova 10,12 Plzeň |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 2. 2001 |
Sídlo: | Neumannova 2067/12, Plzeň 32600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |