Společenství vlastníků jednotek Nerudova 1474 Náchod má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Nerudova 1474 Náchod (25991159) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nerudova 1474, 54701 Náchod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 5. 2003 Společenství vlastníků jednotek Nerudova 1474 Náchod má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Nerudova 1474 Náchod nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Nerudova 1474 Náchod na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 21. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1751 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25991159 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Nerudova 1474 Náchod | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.5.2003 |
Zapsána dne: | 21.5.2003 | |
Den vzniku společenství: 1. července 2000 Orgány společensví: - shromáždění - výbor společenství | 24.7.2009 - 18.5.2017 | |
Den vzniku společenství: 1. července 2000 Orgány společensví: shromáždění, pověřený vlastník | 21.5.2003 - 24.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nerudova 1474, Náchod 54701, Česká republika | 26.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nerudova čp. 1474, Náchod 54701, Česká republika | 21.5.2003 - 26.9.2016 |
předseda výboru | Pavel Berák |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 |
Adresa | Nerudova 1474, 54701 Náchod |
místopředseda výboru | Ivana Herdová |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 |
Adresa | Nerudova 1474, 54701 Náchod |
člen výboru | Oksana Lehečková |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 |
Adresa | Nerudova 1474, 54701 Náchod |
místopředseda výboru | Mgr. Jan Kapusta |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2017 do 18.9.2020 |
Adresa | Nerudova 1474, 54701 Náchod |
člen výboru | Pavel Berák |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2017 do 18.9.2020 |
Adresa | Nerudova 1474, 54701 Náchod |
předseda výboru | Martin Housa |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2017 do 18.9.2020 |
Adresa | Příkopy 1184, 54701 Náchod |
člen výboru | Pavel Berák |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2009 do 18.5.2017 |
Adresa | Běloveská 1598, 54701 Náchod |
místopředseda výboru | Mgr. Jan Kapusta |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 18.5.2017 |
Adresa | Nerudova 1474, 54701 Náchod |
předseda výboru | Martin Housa |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2016 do 18.5.2017 |
Adresa | Příkopy 1184, 54701 Náchod |
člen výboru | Pavel Berák |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2009 do 18.5.2017 |
Adresa | Běloveská 1598, 54701 Náchod |
místopředseda výboru | Mgr. Jan Kapusta |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 18.5.2017 |
Adresa | Nerudova 1474, 54701 Náchod |
předseda výboru | Martin Housa |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2016 do 18.5.2017 |
Adresa | Příkopy 1184, 54701 Náchod |
předseda výboru | Martin Housa |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2009 do 26.9.2016 |
Adresa | Příkopy 1184, 54701 Náchod |
předseda výboru | Martin Housa |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2009 do 26.9.2016 |
Adresa | Příkopy 1184, 54701 Náchod |
místopředseda výboru | Mgr. Jan Kapusta |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2009 do 21.10.2015 |
Adresa | Nerudova 1474, 54701 Náchod |
Pověřený vlastník | Radůz Herda |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2003 do 24.7.2009 |
Adresa | Nerudova 1474, Náchod |
IČO: | 25991159 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Nerudova 1474 Náchod |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Náchod |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 5. 2003 |
Sídlo: | Nerudova 1474, Náchod 54701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |