Společenství vlastníků jednotek Nádražní čp. 362/62 Loket má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Nádražní čp. 362/62 Loket (75059649) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nádražní 362/62, 35733 Loket. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2006 Společenství vlastníků jednotek Nádražní čp. 362/62 Loket má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Nádražní čp. 362/62 Loket nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Nádražní čp. 362/62 Loket na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 14. 1. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4337 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75059649 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Nádražní čp. 362/62 Loket | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.1.2006 |
Zapsána dne: | 14.1.2006 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 14.1.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 362/62, Loket 35733, Česká republika | 3.1.2017 |
---|
Člen výboru | Josef Domčík |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2017 |
Adresa | Mírová 2023/1, 35002 Cheb |
Člen výboru | Romana Hlavsová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2017 |
Adresa | Nádražní 362/62, 35733 Loket |
Předseda výboru | Marie Sekerešová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2017 |
Adresa | Nádražní 362/62, 35733 Loket |
předseda výboru | Marie Sekerešová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 |
Adresa | Nádražní 362/62, Loket |
člen výboru | Vendula Ungrová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2008 |
Adresa | Nádražní 362/62, Loket |
místopředseda výboru | Radek Ungr |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 |
Adresa | Rokycanova 1929, 35601 Sokolov |
člen výboru | Vendula Rudincová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 |
Adresa | Švabinského 1705, 35601 Sokolov |
člen výboru | Vendula Rudincová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 3.1.2017 |
Adresa | Švabinského 1705, 35601 Sokolov |
předseda výboru | Marie Sekerešová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 3.1.2017 |
Adresa | Nádražní 362/62, Loket |
místopředseda výboru | Radek Ungr |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 do 3.1.2017 |
Adresa | Rokycanova 1929, 35601 Sokolov |
člen výboru | Vendula Ungrová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2008 do 29.6.2016 |
Adresa | Nádražní 362/62, Loket |
místopředseda výboru | Radek Ungr |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2008 do 6.4.2016 |
Adresa | Nádražní 362/62, Loket |
místopředseda výboru | Miloslava Pichová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 1.2.2008 |
Adresa | Sadová 417/15, Loket |
člen výboru | Michal Pich |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 1.2.2008 |
Adresa | Sadová 417/15, Loket |
IČO: | 75059649 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Nádražní čp. 362/62 Loket |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Loket |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 10. 2003 |
Sídlo: | Nádražní 362/62, Loket 35733 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |