Společenství vlastníků jednotek Nad Šálkovnou 1533 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Nad Šálkovnou 1533 (26688328) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 2002 Společenství vlastníků jednotek Nad Šálkovnou 1533 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Nad Šálkovnou 1533 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Nad Šálkovnou 1533 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2162 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26688328 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Nad Šálkovnou 1533 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.4.2002 |
Zapsána dne: | 25.4.2002 | |
Den vzniku společenství :1.7.2000. | 25.4.2002 - 16.7.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Šálkovnou 1533, Praha 4 14700, Česká republika | 25.4.2002 |
---|
předsedkyně výboru | Dagmar Zichová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha |
místopředsedkyně výboru | Alena Loziaková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha |
členka výboru | Jiřina Bízková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha |
místopředsedkyně výboru | Ing Marie Černohorská |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 16.7.2021 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha |
členka výboru | Alena Loziaková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 16.7.2021 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha |
předsedkyně výboru | Dagmar Zichová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 16.7.2021 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Marie Černohorská |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2014 do 13.1.2017 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha |
předseda výboru | Dagmar Zichová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2014 do 13.1.2017 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha |
člen výboru | Alena Loziaková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2014 do 13.1.2017 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha |
místopředseda výboru | ing. Marie Černohorská |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2002 do 23.10.2014 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Alena Loziaková |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2012 do 23.10.2014 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha 4 |
předseda výboru | Dagmar Zichová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2014 do 23.10.2014 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha 4 |
předseda výboru | Dagmar Zichová |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2012 do 22.8.2014 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533, 14700 Praha 4 |
předseda výboru | ing. Vojtěch Mixan |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2002 do 27.9.2012 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Dagmar Zichová |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2002 do 27.9.2012 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Alena Lojziaková |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2012 do 27.9.2012 |
Adresa | Nad Šálkovnou 1533/19, 14700 Praha 4 |
IČO: | 26688328 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Nad Šálkovnou 1533 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 4. 2002 |
Sídlo: | Nad Šálkovnou 1533/19, Praha 14700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |