Společenství vlastníků jednotek Na Výsluní 560,561 Mariánské Lázně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Na Výsluní 560,561 Mariánské Lázně (75005085) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Výsluní 560/2, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2003 Společenství vlastníků jednotek Na Výsluní 560,561 Mariánské Lázně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Na Výsluní 560,561 Mariánské Lázně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Na Výsluní 560,561 Mariánské Lázně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 14. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2240 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75005085 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Na výsluní 560-561 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.2.2003 |
Zapsána dne: | 14.2.2003 | |
Orgány společenství: 1.) shromáždění vlastníků jednotek 2.) výbor společenství | 26.5.2010 - 20.1.2017 | |
Den vzniku společenství: 1. července 2000 | 14.2.2003 - 26.5.2010 | |
Orgány společenství: | 14.2.2003 - 26.5.2010 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 14.2.2003 - 26.5.2010 | |
výbor společenství | 14.2.2003 - 26.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Výsluní 560/2, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 25.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na výsluní 560, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 14.2.2003 - 25.10.2016 |
člen výboru | Zoja Valková |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2022 |
Adresa | Na Výsluní 561/4, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Marek Aubus |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2022 |
Adresa | Na Výsluní 560/2, 35301 Mariánské Lázně |
Předseda výboru | Lukáš Povišer |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2022 |
Adresa | Na Výsluní 561/4, 35301 Mariánské Lázně |
Člen výboru | Zoja Valková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 12.7.2022 |
Adresa | Na Výsluní 561/4, 35301 Mariánské Lázně |
Předseda výboru | Lukáš Povišer |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 12.7.2022 |
Adresa | Na Výsluní 561/4, 35301 Mariánské Lázně |
Člen výboru | Lidie Tyrková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 25.2.2021 |
Adresa | 171, 35301 Velká Hleďsebe |
člen výboru | Miroslav Lopata |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2016 do 20.1.2017 |
Adresa | Na Výsluní 561/4, 35301 Mariánské Lázně |
místopředseda výboru | JUDr. Helena Marková |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 20.1.2017 |
Adresa | Na Výsluní 560/2, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Vladimír Jirka |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 20.1.2017 |
Adresa | Nová 487, 25751 Bystřice |
člen výboru | Miroslav Lopata |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2016 do 20.1.2017 |
Adresa | Na Výsluní 561/4, 35301 Mariánské Lázně |
místopředseda výboru | JUDr. Helena Marková |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 20.1.2017 |
Adresa | Na Výsluní 560/2, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Vladimír Jirka |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 20.1.2017 |
Adresa | Nová 487, 25751 Bystřice |
předseda výboru | Vladimír Jirka |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 25.10.2016 |
Adresa | Na Výsluní 561/4, 35301 Mariánské Lázně |
místopředseda výboru | JUDr. Helena Marková |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 25.10.2016 |
Adresa | Na Výsluní 560/2, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Vladimír Jirka |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 25.10.2016 |
Adresa | Na Výsluní 561/4, 35301 Mariánské Lázně |
místopředseda výboru | JUDr. Helena Marková |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 25.10.2016 |
Adresa | Na Výsluní 560/2, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Miroslav Lopata |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 6.2.2016 |
Adresa | Na Výsluní 561/4, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Marek Aubus |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2005 do 26.5.2010 |
Adresa | Husova 508/8, Mariánské Lázně |
člen výboru | Zoja Valková |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2005 do 26.5.2010 |
Adresa | Na výsluní 561, Mariánské Lázně |
člen výboru | Ladislav Štěpán |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2005 do 26.5.2010 |
Adresa | Na výsluní 560, Mariánské Lázně |
člen výboru | Tomáš Peleška |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2005 do 26.5.2010 |
Adresa | Na výsluní 561, Mariánské Lázně |
předseda výboru | Lukáš Povišer |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2007 do 26.5.2010 |
Adresa | Polní 370, 35491 Lázně Kynžvart |
předseda výboru | Lukáš Povišer |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2005 do 14.8.2007 |
Adresa | Husova 496, Mariánské Lázně |
Předseda | Martina Kadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2003 do 5.7.2005 |
Adresa | Na výsluní 560, Mariánské Lázně |
Člen | Karel Srnka |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2003 do 5.7.2005 |
Adresa | Mladějovského 151, Mariánské Lázně |
Člen | Hana Králíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2003 do 5.7.2005 |
Adresa | Na výsluní 561, Mariánské Lázně |
IČO: | 75005085 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Na Výsluní 560,561 Mariánské Lázně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Na Výsluní 560/2, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |