Společenství vlastníků jednotek Na Třešňovce 572 Mariánské Lázně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Na Třešňovce 572 Mariánské Lázně (70994901) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 2. 2003 Společenství vlastníků jednotek Na Třešňovce 572 Mariánské Lázně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Na Třešňovce 572 Mariánské Lázně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Na Třešňovce 572 Mariánské Lázně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 12. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2252 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70994901 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Na třešňovce 572 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.2.2003 |
Zapsána dne: | 12.2.2003 | |
předseda společenství | 30.9.2016 | |
Orgány společenství: | 12.2.2003 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 12.2.2003 | |
Den vzniku společenství: 1. listopadu 2002 | 12.2.2003 - 6.3.2013 | |
výbor společenství | 12.2.2003 - 30.9.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Třešňovce 572/3, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 11.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na třešňovce 572, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 12.2.2003 - 11.9.2015 |
Předseda společenství vlastníků | Martin Seitz |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2022 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně |
předseda společenství | Martin Seitz |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 18.5.2022 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Martin Seitz |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2015 do 30.9.2016 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Ivana Funková |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2015 do 30.9.2016 |
Adresa | Mánesova 626/3, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Anna Sedlecká |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2015 do 30.9.2016 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Anna Sedlecká |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2015 do 30.9.2016 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Martin Seitz |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2015 do 30.9.2016 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Ivana Funková |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2015 do 30.9.2016 |
Adresa | Mánesova 626/3, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Anna Jungová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2010 do 11.9.2015 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Ivana Funková |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2010 do 11.9.2015 |
Adresa | Mánesova 626/3, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Anna Sedlecká |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2013 do 11.9.2015 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Anna Korbelová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2010 do 6.3.2013 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Ivana Funková |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2008 do 2.3.2010 |
Adresa | Mánesova 626/3, Mariánské Lázně |
člen výboru | Marie Tamášová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2008 do 2.3.2010 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Anna Jungová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2008 do 2.3.2010 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Zdeněk Jungmann |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2005 do 9.2.2008 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, Mariánské Lázně |
člen výboru | Zdeňka Šefránková |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2005 do 9.2.2008 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, Mariánské Lázně |
člen výboru | Petra Šmerdová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2005 do 9.2.2008 |
Adresa | Na Třešňovce 572/3, Mariánské Lázně |
Člen | Vladimír Kafka |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2003 do 31.8.2005 |
Adresa | Na třešňovce 572, Mariánské Lázně |
Předseda | Václav Korbel |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2003 do 31.8.2005 |
Adresa | Na třešňovce 572, Mariánské Lázně |
Člen | Václav Šefránek |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2003 do 31.8.2005 |
Adresa | Na třešňovce 572, Mariánské Lázně |
IČO: | 70994901 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Na Třešňovce 572 Mariánské Lázně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 11. 2002 |
Sídlo: | Na Třešňovce 572/3, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |