Společenství vlastníků jednotek Na Tabulovém vrchu 1295/6 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Na Tabulovém vrchu 1295/6 (28574371) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Tabulovém vrchu 1295/6, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2009 Společenství vlastníků jednotek Na Tabulovém vrchu 1295/6 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Na Tabulovém vrchu 1295/6 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Na Tabulovém vrchu 1295/6 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10215 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28574371 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Na Tabulovém vrchu 1295/6 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.3.2009 |
Zapsána dne: | 12.3.2009 | |
Den vzniku společenství: 19.06.2008 Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 12.3.2009 - 11.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Tabulovém vrchu 1295/6, Olomouc 77900, Česká republika | 24.11.2016 |
---|
člen výboru | Mgr. Dušan Hronek |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 1295/6, 77900 Olomouc |
člen výboru | Pavel Balcařík |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 |
Adresa | Horní náměstí 424/23, 77900 Olomouc |
předseda výboru | JUDr. Petr Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 |
Adresa | Čechova 165/2, 77900 Olomouc |
člen výboru | Mgr. Dušan Hronek |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2017 do 28.1.2021 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 1295/6, 77900 Olomouc |
člen výboru | Pavel Balcařík |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2017 do 28.1.2021 |
Adresa | Horní náměstí 424/23, 77900 Olomouc |
předseda výboru | JUDr. Petr Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2017 do 28.1.2021 |
Adresa | Čechova 165/2, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Petr Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2013 do 11.2.2017 |
Adresa | Čechova 165/2, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Dušan Hronek |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2013 do 11.2.2017 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 1295/6, 77900 Olomouc |
člen výboru | Pavel Balcařík |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 11.2.2017 |
Adresa | Horní náměstí 424/23, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Petr Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2013 do 11.2.2017 |
Adresa | Čechova 165/2, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Dušan Hronek |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2013 do 11.2.2017 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 1295/6, 77900 Olomouc |
člen výboru | Pavel Balcařík |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 11.2.2017 |
Adresa | Horní náměstí 424/23, 77900 Olomouc |
člen výboru | Pavel Balcařík |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2013 do 12.11.2015 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 1295/6, 77900 Olomouc |
člen výboru | Bc. Hana Brožková |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2010 do 15.8.2013 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 6, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Eva Greplová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2010 do 15.8.2013 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 6, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Mgr. Iveta Roletzká |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2010 do 15.8.2013 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 6, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Jiří Mikulka |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 12.11.2010 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 6, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Mgr. Iveta Roletzká |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 12.11.2010 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 6, 77900 Olomouc |
člen výboru | Eva Greplová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 12.11.2010 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 6, 77900 Olomouc |
člen výboru | Ing. Emília Zicháčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 23.2.2010 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 6, 77900 Olomouc |
člen výboru | Bc. Hana Brožková |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 23.2.2010 |
Adresa | Na Tabulovém vrchu 6, 77900 Olomouc |
IČO: | 28574371 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Na Tabulovém vrchu 1295/6 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 3. 2009 |
Sídlo: | Na Tabulovém vrchu 1295/6, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |