"Společenství vlastníků jednotek Na Sklárně 320, Nýřany" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"Společenství vlastníků jednotek Na Sklárně 320, Nýřany" (71170774) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Sklárně 320, 33023 Nýřany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 2004 "Společenství vlastníků jednotek Na Sklárně 320, Nýřany" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "Společenství vlastníků jednotek Na Sklárně 320, Nýřany" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "Společenství vlastníků jednotek Na Sklárně 320, Nýřany" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 18. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3370 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71170774 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků jednotek Na Sklárně 320, Nýřany" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.3.2004 |
Zapsána dne: | 18.3.2004 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 18.3.2004 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 18.3.2004 - 3.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Sklárně 320, Nýřany 33023, Česká republika | 18.3.2004 |
---|
předseda | Jan Hajžman |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2022 |
Adresa | Na Sklárně 320, 33023 Nýřany |
člen | Ladislav Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2017 |
Adresa | Na Sklárně 320, 33023 Nýřany |
předseda | Jan Hajžman |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2017 do 11.11.2022 |
Adresa | Na Sklárně 1067, 33023 Nýřany |
Člen výboru | Josef Zinner |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2004 do 3.1.2017 |
Adresa | Na Sklárně 320, 33023 Nýřany |
Místopředseda výboru | Ladislav Ďurina |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2004 do 3.1.2017 |
Adresa | Na Sklárně 320, 33023 Nýřany |
Předseda výboru | Ladislav Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2004 do 3.1.2017 |
Adresa | Na Sklárně 320, 33023 Nýřany |
IČO: | 71170774 |
---|---|
Firma: | "Společenství vlastníků jednotek Na Sklárně 320, Nýřany" |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Nýřany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Na Sklárně 320, Nýřany 33023 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |