Společenství vlastníků jednotek Na Průhonu 425, 426 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Na Průhonu 425, 426 (75009102) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Průhonu 425/40, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 4. 2003 Společenství vlastníků jednotek Na Průhonu 425, 426 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Na Průhonu 425, 426 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Na Průhonu 425, 426 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 12. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2566 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75009102 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Na Průhonu 425, 426 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.4.2003 |
Zapsána dne: | 12.4.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 12.4.2003 | |
Den vzniku společenství: 1. července 2000 | 12.4.2003 - 1.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Průhonu 425/40, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 1.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na Průhonu 425, Mariánské Lázně , Česká republika | 12.4.2003 - 1.10.2015 |
člen výboru | Václav Koudela |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2015 |
Adresa | 136, 34815 Planá |
člen výboru | Pavel Górski |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2015 |
Adresa | Na Průhonu 426/42, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Radka Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2015 |
Adresa | Na Průhonu 426/42, 35301 Mariánské Lázně |
Předsedkyně | Alena Spilková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2003 do 1.10.2015 |
Adresa | Na Průhonu 426/42, Mariánské Lázně |
Místopředseda | Josef Kopp |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2003 do 1.10.2015 |
Adresa | Na Průhonu 425/40, Mariánské Lázně |
Člen | Štefan Jelemenský |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2007 do 1.10.2015 |
Adresa | Na Průhonu 425/40, Mariánské Lázně |
Členka | Alena Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2003 do 22.5.2007 |
Adresa | U Ploché dráhy 402/12, Mariánské Lázně |
IČO: | 75009102 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Na Průhonu 425, 426 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Na Průhonu 425/40, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |