Společenství vlastníků jednotek Na Pastvisku 1492/14, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Na Pastvisku 1492/14, Opava (26856620) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 2005 Společenství vlastníků jednotek Na Pastvisku 1492/14, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Na Pastvisku 1492/14, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Na Pastvisku 1492/14, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 4. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4391 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26856620 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Na Pastvisku 1492/14, Opava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.4.2005 |
Zapsána dne: | 6.4.2005 | |
Den vzniku společenství: 17. ledna 2005 | 6.4.2005 - 30.6.2015 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 6.4.2005 - 9.7.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Pastvisku 1492/14, Opava 74705, Česká republika | 30.6.2015 |
---|
místopředseda výboru | Stanislav Frolich |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2022 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Zdeněk Lujka |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2022 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
předseda výboru | Eva Andrejková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2022 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Zdeněk Lujka |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2020 do 9.7.2022 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
místopředseda výboru | Stanislav Frolich |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2020 do 9.7.2022 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
předseda výboru | Eva Andrejková |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2017 do 9.7.2022 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Janetta Káčová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2019 do 1.8.2020 |
Adresa | Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A, 74705 Opava |
místopředseda výboru | Petr Schwarz |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2019 do 1.8.2020 |
Adresa | Hradecká 2702/22, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Petr Schwarz |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2017 do 6.11.2019 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Janetta Káčová |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2017 do 12.6.2019 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
předseda výboru | Eva Andrejková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 6.9.2017 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Petr Schwarz |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 6.9.2017 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
místopředseda výboru | Lenka Gebauerová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2016 do 6.9.2017 |
Adresa | Holasická 1460/15, 74705 Opava |
předseda výboru | Eva Andrejková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 6.9.2017 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Petr Schwarz |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 6.9.2017 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
místopředseda výboru | Lenka Gebauerová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2016 do 6.9.2017 |
Adresa | Holasická 1460/15, 74705 Opava |
místopředseda výboru | Lenka Gebauerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 16.12.2016 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Aleš Machů |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2007 do 30.6.2015 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
místopředseda výboru | Tomáš Novák |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2007 do 30.6.2015 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
předseda výboru | Eva Andrejková |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2007 do 30.6.2015 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Petr Schwarz |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2012 do 30.6.2015 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Josef Hudeček |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2005 do 10.4.2010 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Josef Salich |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2007 do 10.4.2010 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
předseda výboru | Ing. Jana Jašková |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2005 do 7.2.2007 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
místopředseda výboru | Lenka Jiříková |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2005 do 7.2.2007 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Stanislav Frolich |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2005 do 7.2.2007 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
člen výboru | Eva Andrejková |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2005 do 7.2.2007 |
Adresa | Na Pastvisku 1492/14, 74705 Opava |
IČO: | 26856620 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Na Pastvisku 1492/14, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 4. 2005 |
Sídlo: | Na Pastvisku 1492/14, Opava 74705 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |