Společenství vlastníků jednotek Na Hamrech 1499, 1500, 1501 a 1502 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Na Hamrech 1499, 1500, 1501 a 1502 (25982788) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Hamrech 1500, 54701 Náchod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 2. 2003 Společenství vlastníků jednotek Na Hamrech 1499, 1500, 1501 a 1502 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Na Hamrech 1499, 1500, 1501 a 1502 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Na Hamrech 1499, 1500, 1501 a 1502 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 27. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1401 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25982788 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Na Hamrech 1499, 1500, 1501 a 1502 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.2.2003 |
Zapsána dne: | 27.2.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 27.2.2003 - 21.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Hamrech 1500, Náchod 54701, Česká republika | 22.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Hamrech 1500, Náchod 54701, Česká republika | 27.2.2003 - 22.9.2016 |
Místopředseda výboru | Monika Hájovská |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2024 |
Adresa | Václavická 1714, 54701 Náchod |
Předseda výboru | Simona Hanušová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 |
Adresa | Českých bratří 1501, 54701 Náchod |
Člen výboru | Martin Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2020 |
Adresa | Jugoslávská 1539, 54701 Náchod |
Místopředseda výboru | Monika Hájovská |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 17.1.2024 |
Adresa | Českých bratří 1501, 54701 Náchod |
Člen výboru | Martin Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 6.11.2020 |
Adresa | Na Hamrech 1500, 54701 Náchod |
Místopředseda výboru | Jiří Drbohlav |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 do 21.12.2016 |
Adresa | Českých bratří 1502, 54701 Náchod |
Člen výboru | Josef Erlebach |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 do 21.12.2016 |
Adresa | Příkopy 1117, 54701 Náchod |
Předseda výboru | Radek Padyásek |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 do 21.12.2016 |
Adresa | Na Hamrech 1499, 54701 Náchod |
Člen výboru | Josef Erlebach |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2005 do 22.9.2016 |
Adresa | Příkopy 1117, 54701 Náchod |
Místopředseda výboru | Jiří Drbohlav |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2005 do 22.9.2016 |
Adresa | Českých bratří 1502, 54701 Náchod |
Předseda výboru | Radek Padyásek |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2005 do 22.9.2016 |
Adresa | Na Hamrech 1499, 54701 Náchod |
Předseda | Rosvita Šotolová |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2003 do 21.9.2005 |
Adresa | Na Hamrech 1499, 54701 Náchod |
Místopředseda | Jiří Drbohlav |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2003 do 21.9.2005 |
Adresa | Českých bratří 1502, 54701 Náchod |
Místopředseda | Josef Erlebach |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2003 do 21.9.2005 |
Adresa | Příkopy 1117, 54701 Náchod |
Člen | Lenka Vontová |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2003 do 21.9.2005 |
Adresa | Na Hamrech 1500, 54701 Náchod |
Člen | Marie Soukupová |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2003 do 21.9.2005 |
Adresa | Na Hamrech 1500, 54701 Náchod |
IČO: | 25982788 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Na Hamrech 1499, 1500, 1501 a 1502 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Náchod |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 2. 2003 |
Sídlo: | Na Hamrech 1500, Náchod 54701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |