Společenství vlastníků jednotek Mostecká 3580, Karla Buriana 3581, 3595, Chomutov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Mostecká 3580, Karla Buriana 3581, 3595, Chomutov (25474961) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 2003 Společenství vlastníků jednotek Mostecká 3580, Karla Buriana 3581, 3595, Chomutov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Mostecká 3580, Karla Buriana 3581, 3595, Chomutov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Mostecká 3580, Karla Buriana 3581, 3595, Chomutov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 16. 9. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2491 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25474961 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Mostecká 3580, Karla Buriana 3581, 3595, Chomutov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.9.2003 |
Zapsána dne: | 16.9.2003 | |
Den vzniku 18.11.2002 | 16.9.2003 - 28.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karla Buriana 3580, Chomutov 43001, Česká republika | 16.9.2003 |
---|
předseda výboru | Patrik Proll |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2024 |
Adresa | Karla Buriana 3580, 43001 Chomutov |
člen výboru | Ladislava Brandnerová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2022 |
Adresa | Karla Buriana 3581, 43001 Chomutov |
člen výboru | Věra Jelínková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2022 |
Adresa | Karla Buriana 3595, 43001 Chomutov |
předseda výboru | Patrik Proll |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2022 do 22.3.2024 |
Adresa | Zadní Vinohrady 4669, 43001 Chomutov |
člen výboru | Věra Kocková |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2022 do 9.10.2022 |
Adresa | Karla Buriana 3595, 43001 Chomutov |
Člen výboru | Tomáš Ringler |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 do 15.4.2022 |
Adresa | Karla Buriana 3581, 43001 Chomutov |
Předseda výboru | Ing. Milan Štefanov |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 do 15.4.2022 |
Adresa | Revoluční 49/15, 43001 Chomutov |
Člen výboru | Tomáš Ringler |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 do 3.2.2021 |
Adresa | Sládkova 3468/36, 43003 Chomutov |
Člen výboru | František Šváb |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 do 6.9.2016 |
Adresa | Karla Buriana 3595, 43001 Chomutov |
Člen výboru | František Šváb |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2010 do 28.7.2016 |
Adresa | Karla Buriana 3595, 43001 Chomutov |
Člen výboru | Tomáš Ringler |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2010 do 28.7.2016 |
Adresa | Sládkova 3468/36, 43003 Chomutov |
Člen | František Šváb |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 30.10.2010 |
Adresa | Karla Buriana 3595, 43001 Chomutov |
Člen | František Šváb |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2004 do 10.4.2008 |
Adresa | Karla Buriana 3595, 43001 Chomutov |
Pověřený vlastník | Město Chomutov |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2003 do 17.12.2004 |
Adresa | Zborovská 4602, 43001 Chomutov |
IČO: | 25474961 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Mostecká 3580, Karla Buriana 3581, 3595, Chomutov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Chomutov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 9. 2003 |
Sídlo: | Karla Buriana 3580, Chomutov 43001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |