Společenství vlastníků jednotek Mladošovice 64 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Mladošovice 64 (26061023) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 64, 37901 Mladošovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 4. 2003 Společenství vlastníků jednotek Mladošovice 64 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Mladošovice 64 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Mladošovice 64 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 24. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1314 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26061023 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Mladošovice 64 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.4.2003 |
Zapsána dne: | 24.4.2003 | |
Společenství vlastníků jednotek vzniklo dne 1.7.2000 | 24.4.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 64, Mladošovice 37901, Česká republika | 7.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | , Mladošovice č.p. 64, 373 13 Třeboň , Česká republika | 24.4.2003 - 7.10.2011 |
předseda výboru | Miloslava Pernická |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | 64, 37901 Mladošovice |
místopředseda výboru | Blažena Thérová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | 64, 37901 Mladošovice |
člen výboru | Hana Filásová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | 64, 37901 Mladošovice |
Místopředseda výboru | Alois Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 do 1.11.2023 |
Adresa | 64, 37901 Mladošovice |
Člen výboru | Hana Filásová |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 do 1.11.2023 |
Adresa | 64, 37901 Mladošovice |
Předseda výboru | Lubomír Thér |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 do 27.1.2022 |
Adresa | Masarykovo nám. 22, 39811 Protivín |
Předseda výboru | Lubomír Thér |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2011 do 7.10.2019 |
Adresa | 64, 37901 Mladošovice |
Místopředseda výboru | Alois Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2011 do 7.10.2019 |
Adresa | 64, 37901 Mladošovice |
Člen výboru | Hana Filásová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2011 do 7.10.2019 |
Adresa | 64, 37901 Mladošovice |
Předseda výboru | Lubomír Thér |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2003 do 10.10.2011 |
Adresa | , Mladošovice 64, 373 13 Třeboň |
Místopředseda výboru | Alois Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2003 do 10.10.2011 |
Adresa | , Mladošovice 64, 373 13 Třeboň |
Člen výboru | Hana Filásová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2003 do 10.10.2011 |
Adresa | , Mladošovice 64, 373 13 Třeboň |
IČO: | 26061023 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Mladošovice 64 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Mladošovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 4. 2003 |
Sídlo: | 64, Mladošovice 37901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |