Společenství vlastníků jednotek Mirovická č.p. 1092-1097, Praha 8 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Mirovická č.p. 1092-1097, Praha 8 (26744929) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mirovická 1097/24, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 1. 2003 Společenství vlastníků jednotek Mirovická č.p. 1092-1097, Praha 8 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Mirovická č.p. 1092-1097, Praha 8 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Mirovická č.p. 1092-1097, Praha 8 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3015 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26744929 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Mirovická č.p. 1092-1097, Praha 8 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.1.2003 |
Zapsána dne: | 25.1.2003 | |
den vzniku společenství: 01.05.2001 | 25.1.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mirovická 1097, Praha 8 18200, Česká republika | 25.1.2003 |
---|
místopředseda výboru | Ing. Jan Kroužek |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | Mirovická 1092/34, 18200 Praha |
člen výboru | Ing. Jaromír Rain |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | Mirovická 1095/28, 18200 Praha |
člen výboru | Mgr. Pavel Stružka |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2017 |
Adresa | Mirovická 1092/34, 18200 Praha |
člen výboru | Ing. Ondřej Henžlík |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2017 |
Adresa | Mirovická 1097/24, 18200 Praha |
předseda výboru | Gabriela Luběnová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 do 11.11.2023 |
Adresa | Mirovická 1096/26, 18200 Praha |
Člen výboru | Ing. Karel Rochowanski |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 25.3.2021 |
Adresa | Mirovická 1096/26, 18200 Praha |
Člen výboru | Gabriela Luběnová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 25.3.2021 |
Adresa | Mirovická 1096/26, 18200 Praha |
Předseda výboru | Jana Čejková |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 25.3.2021 |
Adresa | Mirovická 1096/26, 18200 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Jan Kroužek |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2017 do 25.3.2021 |
Adresa | Mirovická 1092/34, 18200 Praha |
člen výboru | Ondřej Henžlík |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2013 do 31.10.2017 |
Adresa | Mirovická 1097/24, 18200 Praha |
člen výboru | Michaela Šulcová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2013 do 31.10.2017 |
Adresa | Mirovická 1093/32, 18200 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Marian Holub |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 31.10.2017 |
Adresa | Mirovická 1094/30, 18200 Praha |
Člen výboru | Ing. Jan Kroužek |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 31.10.2017 |
Adresa | Mirovická 1092/34, 18200 Praha |
člen výboru | Ondřej Henžlík |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2013 do 31.10.2017 |
Adresa | Mirovická 1097/24, 18200 Praha |
člen výboru | Michaela Šulcová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2013 do 31.10.2017 |
Adresa | Mirovická 1093/32, 18200 Praha |
Člen výboru | Ing. Jan Kroužek |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 31.10.2017 |
Adresa | Mirovická 1092/34, 18200 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Marian Holub |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 31.10.2017 |
Adresa | Mirovická 1094/30, 18200 Praha |
předseda výboru | Jana Čejková |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2011 do 16.2.2016 |
Adresa | Mirovická 1096/26, 18200 Praha 8 |
místopředseda výboru | Ing. Karel Rochowanski |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2011 do 16.2.2016 |
Adresa | Mirovická 1096/26, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Zdeňka Doudová |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2011 do 16.2.2016 |
Adresa | Mirovická 1095/28, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Gabriela Luběnová |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2011 do 16.2.2016 |
Adresa | Mirovická 1096/26, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Marian Holub |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2013 do 16.2.2016 |
Adresa | Mirovická 1094/30, 18200 Praha |
člen výboru | Ing. Jan Bezpalec |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2008 do 14.2.2013 |
Adresa | Mirovická 1093, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Tomáš Kusý |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2011 do 14.2.2013 |
Adresa | Mirovická 1093/32, 18200 Praha 8 |
předseda výboru | Jana Čejková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2007 do 8.7.2011 |
Adresa | Mirovická 1096, 18200 Praha 8 |
místopředseda výboru | Ing. Karel Rochowanski |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2007 do 8.7.2011 |
Adresa | Mirovická 1096, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Miloslav Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2006 do 30.11.2010 |
Adresa | Mirovická 1092, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Josef Spiess |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2006 do 30.11.2010 |
Adresa | Mirovická 1093, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Hana Nízlová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2007 do 30.11.2010 |
Adresa | Mirovická 1097, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Pavel Valsa |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2006 do 14.2.2008 |
Adresa | Mirovická 1095, 18200 Praha 8 |
předseda výboru | Jana Čejková |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2003 do 20.11.2007 |
Adresa | Mirovická 1096, 18200 Praha 8 |
místopředseda výboru | Ing. Karel Rochowanski |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2003 do 20.11.2007 |
Adresa | Mirovická 1096, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Jiří Šinták |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2003 do 20.11.2007 |
Adresa | Mirovická 1097, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Naděžda Ziegenfussová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2003 do 14.2.2006 |
Adresa | Mirovická 1097, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Ing. Jitka Kadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2003 do 14.2.2006 |
Adresa | Mirovická 1096, 18200 Praha 8 |
IČO: | 26744929 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Mirovická č.p. 1092-1097, Praha 8 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 1. 2003 |
Sídlo: | Mirovická 1097/24, Praha 18200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |