Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1042/5, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1042/5, Opava (26803364) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 2003 Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1042/5, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1042/5, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1042/5, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3091 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26803364 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1042/5, Opava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.4.2003 |
Zapsána dne: | 30.4.2003 | |
Den vzniku společenství: 12.11.2002 | 30.4.2003 - 12.6.2014 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 30.4.2003 - 5.1.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Milady Horákové 1042/5, Opava 74601, Česká republika | 12.6.2014 |
---|
místopředseda výboru | Jakub Kožiál |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
člen výboru | Kamil Baroň |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
předseda výboru | Ondřej Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Jakub Kožiál |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2017 do 5.1.2022 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
člen výboru | Kamil Baroň |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2017 do 5.1.2022 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
předseda výboru | Ondřej Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2017 do 5.1.2022 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
předseda výboru | Ondřej Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2014 do 18.2.2017 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Jakub Kožiál |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2014 do 18.2.2017 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
člen výboru | Kamil Baroň |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2014 do 18.2.2017 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
člen výboru | Věra Vlková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2011 do 12.6.2014 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Milan Nevlud |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2011 do 12.6.2014 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
předseda výboru | Ing. Jan Kožiál |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2011 do 12.6.2014 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
předseda výboru | Kamil Baroň |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 16.7.2011 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Milan Nevlud |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 16.7.2011 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
člen výboru | Eliška Gebauerová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 16.7.2011 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Kamil Baroň |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2003 do 29.7.2009 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
předseda výboru | Adam Kožiál |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2003 do 29.7.2009 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
člen výboru | Miroslava Kabilková |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2003 do 29.7.2009 |
Adresa | Milady Horákové 1042/5, 74601 Opava |
IČO: | 26803364 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1042/5, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 4. 2003 |
Sídlo: | Milady Horákové 1042/5, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |