Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1004/6, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1004/6, Opava (26806185) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 5. 2003 Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1004/6, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1004/6, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1004/6, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3190 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26806185 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1004/6, Opava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.5.2003 |
Zapsána dne: | 23.5.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 23.5.2003 | |
Den vzniku společenství: 6. února 2003 | 23.5.2003 - 26.2.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Milady Horákové 1004/6, Opava 74601, Česká republika | 20.10.2016 |
---|
předseda výboru | Hana Šindlářová |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Šárka Šromová |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Petr Fajkus |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 17.1.2023 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
člen výboru | Šárka Šromová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 17.1.2023 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
předseda výboru | Ing. Aleš Soldát |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 17.1.2023 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
člen výboru | Šárka Šromová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2013 do 11.3.2017 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Petr Fajkus |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2013 do 11.3.2017 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
předseda výboru | Aleš Soldát |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2013 do 11.3.2017 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
člen výboru | Šárka Šromová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2013 do 11.3.2017 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Petr Fajkus |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2013 do 11.3.2017 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
předseda výboru | Aleš Soldát |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2013 do 11.3.2017 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Petr Fajkus |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2003 do 26.2.2013 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
člen výboru | Šárka Šromovská |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2003 do 26.2.2013 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
předseda výboru | Ing. Aleš Soldát |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2003 do 26.2.2013 |
Adresa | Milady Horákové 1004/6, 74601 Opava |
IČO: | 26806185 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1004/6, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 5. 2003 |
Sídlo: | Milady Horákové 1004/6, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |