Společenství vlastníků jednotek Mikuláš č.p. 921 Praha Nusle má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Mikuláš č.p. 921 Praha Nusle (24139777) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 2011 Společenství vlastníků jednotek Mikuláš č.p. 921 Praha Nusle má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Mikuláš č.p. 921 Praha Nusle nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Mikuláš č.p. 921 Praha Nusle na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 8. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12843 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24139777 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Mikuláš č.p. 921 Praha Nusle | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.8.2011 |
Zapsána dne: | 9.8.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mikuláše z Husi 921/11, Praha 4 14000, Česká republika | 9.8.2011 |
---|
předseda výboru | Radim Sedmidubský |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 |
Adresa | Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Jakub Valta |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 |
Adresa | Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha |
člen výboru | Jaroslav Šuchman |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 |
Adresa | Slepá II 269/2, 14200 Praha |
člen výboru | Mgr. Zuzana Vostřezová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2016 |
Adresa | Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha |
člen výboru | Martina Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2016 |
Adresa | Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha |
člen výboru | Mgr. Zuzana Vostřezová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 10.8.2016 |
Adresa | Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha |
člen výboru | Martina Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 10.8.2016 |
Adresa | Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Jakub Valta |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2011 do 4.8.2016 |
Adresa | Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha 4 |
předseda výboru | Radim Sedmidubský |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2011 do 4.8.2016 |
Adresa | Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha 4 |
člen výboru | Jana Gutová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2011 do 4.8.2016 |
Adresa | Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha 4 |
člen výboru | Martina Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2011 do 4.8.2016 |
Adresa | Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha 4 |
člen výboru | Mgr. Zuzana Vostřezová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2011 do 4.8.2016 |
Adresa | Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha 4 |
IČO: | 24139777 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Mikuláš č.p. 921 Praha Nusle |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 8. 2011 |
Sídlo: | Mikuláše z Husi 921/11, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |