Společenství vlastníků jednotek Masarykova 1417 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Masarykova 1417 (27262880) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Masarykova 1417/66, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 2005 Společenství vlastníků jednotek Masarykova 1417 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Masarykova 1417 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Masarykova 1417 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 23. 2. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3194 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27262880 | |
Jméno: | Společenství Masarykova 1417 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.2.2005 |
Zapsána dne: | 23.2.2005 | |
Den vzniku společenství: 4.11.2003. | 23.2.2005 - 22.12.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova 1417/66, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 22.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykova 1417, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 23.2.2005 - 22.12.2021 |
předseda společenství vlastníků | Ing. Tomáš Leman |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2021 |
Adresa | Šeříková 383, 40321 Ústí nad Labem |
předseda | Tomáš Leman |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 22.12.2021 |
Adresa | Šeříková 383, 40321 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Zbyněk Nebeský |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2010 do 30.10.2015 |
Adresa | Masarykova 1417, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Tomáš Leman |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2010 do 30.10.2015 |
Adresa | Šeříková 383, 40321 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Ladislav Ryvola |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2010 do 30.10.2015 |
Adresa | Na Kohoutě 793/12, 40010 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Ladislav Ryvola |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2005 do 2.11.2010 |
Adresa | Na Kohoutě 793/12, 40010 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Zbyněk Nebeský |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2005 do 2.11.2010 |
Adresa | Masarykova 1417, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Tomáš Leman |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2005 do 2.11.2010 |
Adresa | Šeříková 383, 40321 Ústí nad Labem |
IČO: | 27262880 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Masarykova 1417 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 2. 2005 |
Sídlo: | Masarykova 1417/66, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |