Společenství vlastníků jednotek Mariánské Lázně Dřevěná 643 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Mariánské Lázně Dřevěná 643 (69935998) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dřevěná 643/10, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 10. 2003 Společenství vlastníků jednotek Mariánské Lázně Dřevěná 643 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Mariánské Lázně Dřevěná 643 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Mariánské Lázně Dřevěná 643 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 24. 10. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2854 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69935998 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Mariánské Lázně Dřevěná 643 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.10.2003 |
Zapsána dne: | 24.10.2003 | |
Den vzniku společenství: 13. 12. 2001 | 24.10.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 24.10.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dřevěná 643/10, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 24.10.2003 |
---|
Člen výboru | Magda Haladová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2008 |
Adresa | Dřevěná 643, Mariánské Lázně |
předseda výboru | Daniel Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2023 |
Adresa | Dřevěná 643/10, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Bohumír Hraba |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2023 |
Adresa | Dřevěná 643/10, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Bohumír Hraba |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2010 do 7.2.2023 |
Adresa | Dřevěná 643, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Daniel Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2010 do 15.1.2023 |
Adresa | Dřevěná 643, 35301 Mariánské Lázně |
Člen výboru | Anna Krejčová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2003 do 23.3.2010 |
Adresa | Dřevěná 643/10, Mariánské Lázně |
Předseda výboru | Bohumír Hraba |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2004 do 23.3.2010 |
Adresa | Dřevěná 643, Mariánské Lázně |
Člen výboru | Zdeněk Pém |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2004 do 16.4.2008 |
Adresa | Dřevěná 643, Mariánské Lázně |
Předseda výboru | Soňa Prášková |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2003 do 6.8.2004 |
Adresa | Dřevěná 643/10, Mariánské Lázně |
Člen výboru | Marta Hrabová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2003 do 15.4.2004 |
Adresa | Dřevěná 643/10, Mariánské Lázně |
IČO: | 69935998 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Mariánské Lázně Dřevěná 643 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 12. 2001 |
Sídlo: | Dřevěná 643/10, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |