Společenství vlastníků jednotek Malátova 31, 33, Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Malátova 31, 33, Ústí nad Labem (27263631) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Malátova 2418/33, 40011 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 2. 2005 Společenství vlastníků jednotek Malátova 31, 33, Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Malátova 31, 33, Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Malátova 31, 33, Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 21. 2. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3202 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27263631 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Malátova 31, 33, Ústí nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.2.2005 |
Zapsána dne: | 21.2.2005 | |
Den vzniku společenství 1.7.2004. | 21.2.2005 - 4.3.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Malátova 2418/33, Ústí nad Labem 40011, Česká republika | 4.3.2020 |
---|
Předseda výboru | Jaroslav Kuta |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2020 |
Adresa | Malátova 2417/31, 40011 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Radovan Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2020 |
Adresa | Malátova 2417/31, 40011 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Judr. Jiří Eliáš |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2020 |
Adresa | Malátova 2418/33, 40011 Ústí nad Labem |
předseda výboru | Jiří Eliáš |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2014 do 4.3.2020 |
Adresa | Malátova 2418/33, 40011 Ústí nad Labem |
místopředseda výboru | Jaroslav Kuta |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2014 do 4.3.2020 |
Adresa | Malátova 2417/31, 40011 Ústí nad Labem |
člen výboru | Miloslava Naidenová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2014 do 4.3.2020 |
Adresa | Malátova 2418/33, 40011 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | JUDr. Jiří Eliáš |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2009 do 11.12.2014 |
Adresa | Malátova 2418/33, Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Jaroslav Kuta |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2009 do 11.12.2014 |
Adresa | Malátova 2417/31, Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jaroslava Schreiberová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2009 do 11.12.2014 |
Adresa | Malátova 2417/31, Ústí nad Labem |
Předseda výboru | JUDr. Jiří Eliáš |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2005 do 17.12.2009 |
Adresa | Malátova 2418/33, Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Jaroslav Kuta |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2005 do 17.12.2009 |
Adresa | Malátova 2417/31, Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jaroslava Schreiberová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2005 do 17.12.2009 |
Adresa | Malátova 2417/31, Ústí nad Labem |
IČO: | 27263631 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Malátova 31, 33, Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 2. 2005 |
Sídlo: | Malátova 2418/33, Ústí nad Labem 40011 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |