Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 3989-3990, Chomutov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 3989-3990, Chomutov (70944482) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 2002 Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 3989-3990, Chomutov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 3989-3990, Chomutov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 3989-3990, Chomutov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70944482 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 3989-3990, Chomutov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.5.2002 |
Zapsána dne: | 18.5.2002 | |
Den vzniku společenství: 6.9. 2001 | 18.5.2002 - 30.11.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | M.Pujmanové 3989, Chomutov 43003, Česká republika | 18.5.2002 |
---|
místopředseda výboru | Lenka Bílská |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2018 |
Adresa | Marie Pujmanové 3990, 43003 Chomutov |
předseda výboru | Slavomil Houra |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2021 |
Adresa | Marie Pujmanové 3989, 43003 Chomutov |
člen výboru | Jana Řepková |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2022 |
Adresa | Marie Pujmanové 3990, 43003 Chomutov |
člen výboru | Jana Řepková |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2018 do 29.11.2022 |
Adresa | Marie Pujmanové 3990, 43003 Chomutov |
předseda výboru | Slavomil Houra |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2015 do 7.9.2021 |
Adresa | Marie Pujmanové 3989, 43003 Chomutov |
místopředseda výboru | Marie Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2018 do 4.7.2018 |
Adresa | Marie Pujmanové 3989, 43003 Chomutov |
místopředseda výboru | Marie Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2018 do 4.7.2018 |
Adresa | Marie Pujmanové 3989, 43003 Chomutov |
Místopředseda výboru | Marie Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2012 do 21.2.2018 |
Adresa | Marie Pujmanové 3989, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Jana Řepková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2012 do 21.2.2018 |
Adresa | Marie Pujmanové 3990, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Jana Řepková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2012 do 21.2.2018 |
Adresa | Marie Pujmanové 3990, 43003 Chomutov |
Místopředseda výboru | Marie Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2012 do 21.2.2018 |
Adresa | Marie Pujmanové 3989, 43003 Chomutov |
Předseda výboru | Slavomil Houra |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2009 do 6.2.2015 |
Adresa | M. Pujmanové 3989, Chomutov |
Člen výboru | Marie Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2008 do 30.11.2012 |
Adresa | M. Pujmanové 3990, Chomutov |
Místopředseda výboru | Jana Řepková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2008 do 30.11.2012 |
Adresa | M. Pujmanové 3990, Chomutov |
Předseda výboru | Slavomil Houra |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2004 do 30.10.2009 |
Adresa | M. Pujmanové 3989, Chomutov |
Člen výboru | Miloslav Krym |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2003 do 12.1.2008 |
Adresa | M. Pujmanové 3989, Chomutov |
Místopředseda výboru | Daniel Hurník |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2004 do 12.1.2008 |
Adresa | M. Pujmanové 3990, Chomutov |
Místopředseda výboru | Daniel Hurník |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2002 do 14.9.2004 |
Adresa | M. Pujmanové 3990, Chomutov |
Předseda výboru | Slavomil Houra |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 13.2.2004 |
Adresa | M. Pujmanové 3989, Chomutov |
Člen výboru | František Trehšl |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 12.7.2003 |
Adresa | M. Pujmanové 3989, Chomutov |
Místopředseda výboru | David Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 30.11.2002 |
Adresa | M. Pujmanové 3990, Chomutov |
Člen výboru | Anna Vališová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 30.11.2002 |
Adresa | M. Pujmanové 3989, Chomutov |
Člen výboru | Milan Boháček |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 30.11.2002 |
Adresa | M. Pujmanové 3990, Chomutov |
IČO: | 70944482 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 3989-3990, Chomutov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Chomutov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 9. 2001 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |