Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 1642 a 1643 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 1642 a 1643 (25907727) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Marie Pujmanové 1642, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 2002 Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 1642 a 1643 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 1642 a 1643 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 1642 a 1643 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1535 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25907727 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 1642 a 1643 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.5.2002 |
Zapsána dne: | 28.5.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 28.5.2002 - 6.11.2015 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.5.2002 - 19.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marie Pujmanové , Frýdek-Místek 73802, neuveden | 28.5.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Marie Pujmanové 1642, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 6.11.2015 |
Adresa: | Marie Pujmanové 1642, Frýdek-Místek 73802, Česká republika | 28.5.2002 - 6.11.2015 |
člen výboru | Lenka Murycová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Marie Pujmanové 1642, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Petr Dibon |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Marie Pujmanové 1642, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Petr Muryc |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 do 6.2.2023 |
Adresa | Marie Pujmanové 1642, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | David Mikušiak |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 21.1.2022 |
Adresa | Marie Pujmanové 1643, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Petr Muryc |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 21.1.2022 |
Adresa | Marie Pujmanové 1642, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Petr Dibon |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 21.1.2022 |
Adresa | Marie Pujmanové 1642, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Jarmila Dibonová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 19.11.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 1642, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Milada Fojtíková |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 19.11.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 1643, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Anna Chylková |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 19.11.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 1643, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | David Mikušiak |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 19.11.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 1643, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | David Mikušiak |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 19.11.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 1643, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Jarmila Dibonová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 19.11.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 1642, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Anna Chylková |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 19.11.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 1643, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Milada Fojtíková |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 19.11.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 1643, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Lev Altmann |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 9.5.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 1642, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Lev Altmann |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 9.5.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 1642, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Lev Altmann |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2004 do 6.11.2015 |
Adresa | M. Pujmanové 1642, 73802 Frýdek-Místek |
člen výboru | Anna Chýlková |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2004 do 6.11.2015 |
Adresa | M. Pujmanové 1643, 73802 Frýdek-Místek |
člen výboru | Milada Fojtíková |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2004 do 6.11.2015 |
Adresa | M. Pujmanové 1643, 73802 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Jarmila Dibonová |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2004 do 6.11.2015 |
Adresa | M. Pujmanové 1642, 73802 Frýdek-Místek |
předseda výboru | David Mikušiak |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2004 do 6.11.2015 |
Adresa | M. Pujmanové 1643, 73802 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Jarmila Dibonová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2002 do 15.10.2004 |
Adresa | M. Pujmanové čp. 1642, 73802 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Václav Bušek |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2002 do 15.10.2004 |
Adresa | M. Pujmanové čp. 1642, 73802 Frýdek-Místek |
člen výboru | Arnošt Lange |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2002 do 15.10.2004 |
Adresa | M. Pujmanové čp. 1643, 73802 Frýdek-Místek |
IČO: | 25907727 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek M.Pujmanové 1642 a 1643 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 5. 2002 |
Sídlo: | Marie Pujmanové 1642, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |