Společenství vlastníků jednotek Lovosická 656 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Lovosická 656 (24120294) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Lovosická 656/11, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 2011 Společenství vlastníků jednotek Lovosická 656 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Lovosická 656 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Lovosická 656 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12703 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24120294 | |
Jméno: | Společenství pro dům Lovosická 656 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.6.2011 |
Zapsána dne: | 1.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lovosická 656/11, Praha 19000, Česká republika | 12.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Lovosická 656/11, Praha 9 19000, Česká republika | 1.6.2011 - 12.11.2015 |
předseda výboru | Renáta Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
místopředseda výboru | Vlasta Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
člen výboru | Milan Černík |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
Předseda výboru | Renáta Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2019 do 8.9.2021 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
Místopředseda výboru | Isabela Lukášková |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2019 do 8.9.2021 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
Člen výboru | Vlasta Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2019 do 8.9.2021 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
místopředseda výboru | Renáta Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2016 do 18.4.2019 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
člen výboru | Isabela Lukášková |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2016 do 18.4.2019 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
předseda výboru | Martina Houšková |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2016 do 18.4.2019 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
člen výboru | Renáta Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 17.5.2016 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
místopředseda výboru | Martina Houšková |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 17.5.2016 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
předseda výboru | Hynek Fruhvirt |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 17.5.2016 |
Adresa | Benediktská 690/7, 11000 Praha |
člen výboru | Renáta Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 17.5.2016 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
místopředseda výboru | Martina Houšková |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 17.5.2016 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha |
předseda výboru | Hynek Fruhvirt |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 17.5.2016 |
Adresa | Benediktská 690/7, 11000 Praha |
místopředseda výboru | Martina Houšková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2011 do 12.11.2015 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha 9 |
člen výboru | Renáta Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2011 do 12.11.2015 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha 9 |
předseda výboru | Hynek Fruhvirt |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2011 do 12.11.2015 |
Adresa | Lovosická 656/11, 19000 Praha 9 |
IČO: | 24120294 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Lovosická 656 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 6. 2011 |
Sídlo: | Lovosická 656/11, Praha 19000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |