Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie č.p. 73 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie č.p. 73 (75018519) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hornická kolonie 73, 35601 Lomnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 10. 2003 Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie č.p. 73 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie č.p. 73 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie č.p. 73 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 8. 10. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2753 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75018519 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie č.p. 73 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.10.2003 |
Zapsána dne: | 8.10.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 8.10.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 8.10.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hornická kolonie 73, Lomnice 35601, Česká republika | 11.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hornická kolonie č.p. 73, Lomnice 35704, Česká republika | 8.10.2003 - 11.10.2016 |
Člen výboru | Zdena Giňová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2003 |
Adresa | Hornická kolonie 73, Lomnice |
Místopředseda výboru | Petra Burianová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 |
Adresa | Hornická kolonie 73, 35601 Lomnice |
Předseda výboru | Rudolf Štěpanovský |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 |
Adresa | Hornická kolonie 73, 35601 Lomnice |
Místopředseda výboru | Petra Dlouhá |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2003 do 11.10.2016 |
Adresa | Hornická kolonie 73, Lomnice |
Předseda výboru | Rudolf Štěpanovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2003 do 11.10.2016 |
Adresa | Hornická kolonie 73, Lomnice |
IČO: | 75018519 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie č.p. 73 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Lomnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Hornická kolonie 73, Lomnice 35601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |