Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie 61, 71 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie 61, 71 (75018560) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hornická kolonie 61, 35601 Lomnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 9. 2003 Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie 61, 71 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie 61, 71 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie 61, 71 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 27. 9. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2752 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75018560 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie 61, 71 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.9.2003 |
Zapsána dne: | 27.9.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 27.9.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 27.9.2003 - 14.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hornická kolonie 61, Lomnice 35601, Česká republika | 23.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hornická kolonie 61, Lomnice 35601, Česká republika | 27.9.2003 - 23.9.2016 |
předseda výboru | Zdenka Schimmerová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | Kraslická 209, 35601 Lomnice |
místopředseda výboru | Iveta Strýčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | 317, 35708 Krajková |
člen výboru | Jana Maňáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | Hornická kolonie 61, 35601 Lomnice |
Člen výboru | Jana Maňáková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2017 do 2.8.2024 |
Adresa | Hornická kolonie 61, 35601 Lomnice |
Člen výboru | Zdenka Schimmerová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2017 do 2.8.2024 |
Adresa | Kraslická 209, 35601 Lomnice |
Předseda výboru | Jaroslav Pitner |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2022 do 18.3.2023 |
Adresa | Mánesova 95, 35601 Lomnice |
Předseda výboru | Jaroslav Pitner |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2020 do 7.12.2022 |
Adresa | Dvořákova 301, 35601 Lomnice |
Předseda výboru | Jaroslav Pitner |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2017 do 14.2.2020 |
Adresa | Hornická kolonie 71, 35601 Lomnice |
Člen výboru | Dagmar Czendreyová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 14.2.2017 |
Adresa | Hornická kolonie 71, 35601 Lomnice |
Místopředseda výboru | Jaroslav Pitner |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 14.2.2017 |
Adresa | Hornická kolonie 71, 35601 Lomnice |
Předseda výboru | Ludvík Maňák |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2015 do 15.11.2016 |
Adresa | Hornická kolonie 61, 35601 Lomnice |
Místopředseda výboru | Jaroslav Pitner |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2003 do 23.9.2016 |
Adresa | Hornická kolonie 71, 35601 Lomnice |
Člen výboru | Dagmar Czendreyová |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2003 do 23.9.2016 |
Adresa | Hornická kolonie 71, 35601 Lomnice |
Předseda výboru | Ludvík Maňák |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2003 do 7.10.2015 |
Adresa | Hornická kolonie 61, 35601 Lomnice |
IČO: | 75018560 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Lomnice u Sokolova, Hornická kolonie 61, 71 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Lomnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Hornická kolonie 61, Lomnice 35601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |